Angela Wermelinger
domiciled in Luzern, from Willisau Active mandates: Wermelinger Synergia GmbH Connected persons: Bruno K. Wermelinger You can stay up to date through "Angela Wermelinger", please log in or register free of charge.You are now following "Angela Wermelinger"
Credit rating You can stay up to date through "Angela Wermelinger", please log in or register free of charge.You are now following "Angela Wermelinger"
|
Places where people with the name Angela Wermelinger live
Sectors in which people with the name Angela Wermelinger work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Angela Wermelinger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Angela Wermelinger
Publication number: 2580663, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Alkoholfreie Betriebe;
Stiftung der Sektion Stadt Luzern des Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenvereins, in Luzern, CHE-109.606.184, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2013, Publ. 1020925).
Domizil neu:
c/o Fabienne Arnet, Hochbühlstrasse 20, 6003 Luzern .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelinger, Angela, von Willisau, in Luzern, Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camenzind, Annemarie, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dormann, Johanna, von Luzern und Schafisheim, in Luzern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Schafisheim];
Holzmann, Denise Nadine, von Willisau, in Ebikon, Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Barbara, von Meggen und Zofingen, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Zofingen];
Arnet, Fabienne, von Luzern, Entlebuch und Meggen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Meggen und Entlebuch, in Meggen];
Cura Treuhand AG (CHE-101.464.064), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Cura Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.005.296-0)].
Publication number: 5829700, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wermelinger Synergia GmbH, in Luzern, CH-100.4.021.427-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 15.09.1998, S. 6372). Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wermelinger, Bruno K., von Willisau, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.-- [bisher: von Willisau-Stadt und Willisau-Land, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Wermelinger, Angela, von Willisau, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.-- [bisher: von Willisau-Stadt und Willisau-Land].
Publication number: 4515074, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Personalfürsorgefonds der Stiftung 'Alkoholfreie Betriebe' der Sektion Stadt Luzern des Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenvereins, in Luzern, CH-100.7.005.892-2, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 19.02.2003, S. 8, Publ. 869494).
Aufsichtsbehörde neu:
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lichtsteiner Tschopp, Irene, von Littau, Sursee und Luzern, in Horw, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tschopp-Lichtsteiner, Irene];
Wermelinger, Angela, von Willisau, in Luzern, Vizepräsidentin und Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Willisau-Land und Willisau-Stadt, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Vögeli, Yolanda, von Kemmental und Wäldi, in Buchrain, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vögeli, Jolanda, von Ellighausen-Alterswilen und Wäldi, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin ];
Cura Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.005.296-0), Revisionsstelle.