Lee Wennerberg Sonderegger
domiciled in Berg SG, from Balgach Active mandates: TWO MASTERS GmbH Connected persons: Hans-Rudolf Sonderegger You can stay up to date through "Lee Wennerberg Sonderegger", please log in or register free of charge.You are now following "Lee Wennerberg Sonderegger"
Credit rating You can stay up to date through "Lee Wennerberg Sonderegger", please log in or register free of charge.You are now following "Lee Wennerberg Sonderegger"
|
Places where people with the name Lee Wennerberg Sonderegger live
Sectors in which people with the name Lee Wennerberg Sonderegger work
Other services in education
Other services in education
Private persons with the name Lee Wennerberg Sonderegger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lee Wennerberg Sonderegger
Publication number: HR02-1006094976, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Two Masters GmbH, in Berg (SG), CHE-104.044.333, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, S.0, Publ. 1920565).
Statutenänderung:
22.07.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausbildung von Erwachsenen, die Vermarktung von elektronischen Datenträgern im Gesundheits- und Fitnessbereich sowie Das Durchführen von energetischen Heiltherapien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wennerberg Sonderegger, Lee, von Balgach, in Berg SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Sonderegger, Hans-Rudolf, von Balgach, in Berg SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Sonderegger, Hans Rudolf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publication number: 1920565, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Two Masters GmbH, in Berg SG, CHE-104.044.333, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 17, Publ. 5054494).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Hans Rudolf, von Balgach, in Berg SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Wennerberg Sonderegger, Lee, von Balgach, in Berg SG, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publication number: 6789524, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
sonderegger tu ag, in Berg SG, CH-320.3.065.398-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2011, Publ. 6426458).
Firma neu:
sonderegger tu ag in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.07.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wennerberg Sonderegger, Lee, von Balgach, in Berg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüscher, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Hilzingen (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Hans Rudolf, von Balgach, in Berg SG, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].