Andreas Georg Weishaar
domiciled in Paradiso, from Germany Active mandates: OneSoil AG Connected persons: Olga Kazukiewicz, Piotr Lozinski, Morten Schmidt You can stay up to date through "Andreas Georg Weishaar", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Georg Weishaar"
Credit rating You can stay up to date through "Andreas Georg Weishaar", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Georg Weishaar"
|
Places where people with the name Andreas Georg Weishaar live
Sectors in which people with the name Andreas Georg Weishaar work
IT services
IT services
Private persons with the name Andreas Georg Weishaar
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andreas Georg Weishaar
Publication number: HR02-1005990015, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
OneSoil AG, in Freienbach, CHE-174.766.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2023, Publ. 1005896461).
Statutenänderung:
08.03.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 844'096.90 [bisher: CHF 134'179.30].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 844'096.90 [bisher: CHF 134'179.30].
Aktien neu:
8'440'969 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 249'582 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 1'092'211 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stammaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 08.03.2024 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Betrag von USD 5'305'000.00, wofür 7'099'176 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 249'582 Namenaktien (Vorzugsaktien A) zu CHF 0.10 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melnichek, Yury, von Zürich, in Agios Tychonas (CY), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bogdanov, Pavel, russischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazai, Viachaslau, belarussischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kulik, Andrei, belarussischer Staatsangehöriger, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Morten, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Weishaar, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Paradiso, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kazukiewicz, Olga, polnische Staatsangehörige, in Warschau (PL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004552248, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Welbilt International AG, in Herisau, CHE-104.982.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4287169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seguin, Jacques, kanadischer Staatsangehöriger, in Mississauga (CA), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Weishaar, Andreas George, deutscher Staatsangehöriger, in Neuhausen am Rheinfall, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deidolori, Philip Mark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Santa Margherita Ligure (IT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Radford, Philip, britischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Romano, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Widnau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2781713, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Inducs AG, in Herisau, CHE-104.982.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016, Publ. 2768379).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Michael, von Willisau und Rorbas, in Küsnacht (ZH), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weishaar, Andreas George, deutscher Staatsangehöriger, in Neuhausen am Rheinfall, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.