Bernhard Wehrli
domiciled in Mellingen, from Küttigen Active mandates: KLEEBAUER GmbH Connected persons: Michel Kleebauer You can stay up to date through "Bernhard Wehrli", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Wehrli"
Credit rating You can stay up to date through "Bernhard Wehrli", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Wehrli"
|
|
Bernhard Wehrli
domiciled in Horw, from Küttigen Active mandates: Corporaziun Ucliva Connected persons: Claudia Venzin-Caveng, Peter Käppler, Ulrich Maag and more You can stay up to date through "Bernhard Wehrli", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Wehrli"
Credit rating You can stay up to date through "Bernhard Wehrli", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Wehrli"
|
Places where people with the name Bernhard Wehrli live
Sectors in which people with the name Bernhard Wehrli work
Trading in household appliances and related goods
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Trading in household appliances and related goods
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Private persons with the name Bernhard Wehrli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bernhard Wehrli
Publication number: HR02-1005832054, Commercial Registry Office Graubünden
Corporaziun Ucliva, in Breil/Brigels, CHE-101.489.905, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690323).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Bernhard, von Küttigen, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venzin-Caveng, Claudia, von Disentis/Mustér, in Breil/Brigels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005470959, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung Wissen für alle, in Basel, CHE-306.998.983, Stiftung (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2021, Publ. 1005077462).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landwehr, Dominik Wilfried, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Bernhard, von Küttigen, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenner, Beatrice, von Weinfelden, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3631259, Commercial Registry Office Aargau, (400)
KLEEBAUER GmbH, in Mellingen, CHE-104.882.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2009, Publ. 5363072).
Statutenänderung:
20.06.2017.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Lederartikeln und Haushaltgeräten sowie Erbringung der entsprechenden Service- und Reparaturarbeiten;
kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, andere Unternehmen kaufen und erworbene Unternehmen verkaufen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleebauer, Uwe A., von Teufen (AR), in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Bernhard, von Küttigen, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kleebauer, Michel, von Teufen (AR), in Stetten (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Mellingen, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].