Dr. Ulrich Wanner
domiciled in Stettlen, from Schaffhausen and Schleitheim Active mandates: Schweizerische Vereinigung des privaten Agrarhandels in Liquidation, Beag AG für Rechts-, Unternehmens- und Verbandsberatung Connected persons: Rolf Kurt Büttiker, Peter Robert Geiser, Iwan Hauck and more You can stay up to date through "Dr. Ulrich Wanner", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Ulrich Wanner"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Ulrich Wanner", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Ulrich Wanner"
|
Places where people with the name Ulrich Wanner live
Sectors in which people with the name Ulrich Wanner work
Trading with various goods
Notary and advocate office
Trading with various goods
Notary and advocate office
Private persons with the name Ulrich Wanner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ulrich Wanner
Publication number: HR02-1005224545, Commercial Registry Office Lucerne
SWISS DENTAL EVENTS AG, in Kriens, CHE-113.021.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950201).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonny, Diane Thérèse, von Chevroux, in Aubonne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanner, Dr. Ulrich, von Schleitheim und Schaffhausen, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3441127, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Swiss Radiological Conventions AG, in Luzern, CHE-149.245.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, Publ. 6567268).
Statutenänderung:
24.03.2017.
Domizil neu:
Weggismattstrasse 11, 6004 Luzern. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allgayer, Bernhard Richard Alois, von Horw, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Becker, Christof Dietrich, von Bern, in Thônex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanner, Ulrich, von Schleitheim, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-035.9.003.690-9), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weishaupt, Dominik, von Appenzell, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andreisek, Gustav, von Stein (AR), in Stein (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Viktor, von Schaffhausen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfensberger, Ursula, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gramoba AG (CHE-101.961.173), in Baar, Revisionsstelle.
Publication number: 2351619, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SWISS DENTAL EVENTS AG, in Kriens, CHE-113.021.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6720022).
Domizil neu:
c/o Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Nicolas Jean-Louis, von Vevey, in Chardonne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lausanne];
Wanner, Dr. Ulrich, von Schleitheim und Schaffhausen, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
SCF Revision AG, Zweigniederlassung Freiburg (CHE-256.207.979), in Givisiez, Revisionsstelle [bisher: SCF Revision AG, Zweigniederlassung Freiburg, in Givisiez (CH-217-0190350-9)].