Ulrich von Wartburg
domiciled in Rüttenen, from Rüttenen Active mandates: Elektro Meyer GmbH Connected persons: Marie Theres von Wartburg You can stay up to date through "Ulrich von Wartburg", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich von Wartburg"
Credit rating You can stay up to date through "Ulrich von Wartburg", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich von Wartburg"
|
Places where people with the name Ulrich von Wartburg live
Sectors in which people with the name Ulrich von Wartburg work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Ulrich von Wartburg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ulrich von Wartburg
Publication number: HR02-1004909222, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lüthi Aufzüge AG, in Madiswil, CHE-107.898.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687738).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Beluag Holding AG, in Madiswil (CHE-103.590.768), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 15'476'047.34 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'173'592.43 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Hans, von Ochlenberg, in Leimiswil, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Beatrice, von Sumiswald, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Morgenthaler, Andreas Fritz, von Ursenbach, in Ursenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Wartburg, Ulrich Peter, von Rohrbach, in Gondiswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2155579, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Elektro Meyer GmbH, in Solothurn, CHE-231.511.148, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, Publ. 2132017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Walter, von Wenslingen, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wartburg, Ulrich, von Rüttenen, in Rüttenen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00];
von Wartburg, Marie Theres, von Rüttenen, in Rüttenen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Publication number: 2132017, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Elektro Meyer GmbH, in Solothurn, CHE-231.511.148, Heidenhubelstrasse 16, 4500 Solothurn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.04.2015.
Zweck:
Projektierung und Erstellung von elektrischen Installationen und Anlagen sowie Handel mit elektrischen Geräten. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen, Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft 'W. Meyer & Co.,', in Solothurn (CHE-110.553.169), gemäss Vertrag vom 23.04.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 359'785.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 86'762.95, wofür 10 Stammanteile zu CHF 2'000.00 ausgegeben und CHF 253'022.25 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern per Brief zuzustellen. Mit Erklärung vom 23.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
von Wartburg, Ulrich, von Rüttenen, in Rüttenen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00;
Meyer, Walter, von Wenslingen, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.