Rosa von Känel
domiciled in Obergösgen, from Reichenbach im Kandertal Active mandates: swissrad GmbH Connected persons: Jolanda Reutebuch, Gabriel Reutebuch, Nathalie von Känel You can stay up to date through "Rosa von Känel", please log in or register free of charge.You are now following "Rosa von Känel"
Credit rating You can stay up to date through "Rosa von Känel", please log in or register free of charge.You are now following "Rosa von Känel"
|
Places where people with the name Rosa von Känel live
Sectors in which people with the name Rosa von Känel work
Trading in consumer goods
Trading in consumer goods
Private persons with the name Rosa von Känel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rosa von Känel
Publication number: 3835527, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
swissrad GmbH, in Obergösgen, CHE-112.482.327, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, Publ. 6823608).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutebuch, Jolanda, von Rohrbachgraben, in Fulenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
von Känel, Rosa, von Reichenbach im Kandertal, in Obergösgen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 6300468, Commercial Registry Office Berne, (36)
swissrad GmbH, in Niederbipp, CH-053.4.017.468-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, S. 7, Publ. 5191038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reutebuch, Vivien, deutsche Staatsangehörige, in Niederbipp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Känel, Rosa, von Reichenbach im Kandertal, in Obergösgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Fulenbach];
von Känel, Nathalie, von Reichenbach im Kandertal, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Reutebuch, Gabriel, von Rohrbachgraben, in Spiez, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederbipp].
Publication number: 5191038, Commercial Registry Office Berne, (36)
swissrad GmbH, in Niederbipp, CH-053.4.017.468-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2005, S. 3, Publ. 2984352).
Statutenänderung:
19.12.2008.
Zweck neu:
Handel mit und Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere von Bike-, Mobilitäts-, Reise-, Freizeit-, Elektronik- und Unterhaltungswaren sowie Erbringung aller damit zusammenhängender Beratungs-, Produktions- und Serviceleistungen, vornehmlich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Events organisieren und durchführen, Sponsoring und Förderungsprojekte betreiben, Interessengemeinschaften eingehen, sich weltweit an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen, finanzieren oder verwalten, im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Die Gesellschaft kann ferner alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen die förderlich sein könnten zur Verwirklichung des Geschäftszweckes.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutebuch, Vivien, deutsche Staatsangehörige, in Niederbipp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:Groeben, Vivien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
von Känel, Rosa, von Reichenbach im Kandertal, in Fulenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Reutebuch, Gabriel, von Rohrbachgraben, in Niederbipp, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].