Ursula von Allmen
domiciled in Bonstetten, from Lauterbrunnen Active mandates: ReiseBar GmbH Connected persons: Nicolas Hirschi You can stay up to date through "Ursula von Allmen", please log in or register free of charge.You are now following "Ursula von Allmen"
Credit rating You can stay up to date through "Ursula von Allmen", please log in or register free of charge.You are now following "Ursula von Allmen"
|
Places where people with the name Ursula von Allmen live
Sectors in which people with the name Ursula von Allmen work
Travel agency and tour operator services
Travel agency and tour operator services
Private persons with the name Ursula von Allmen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ursula von Allmen
Publication number: HR02-1005837703, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ReiseBar GmbH, in Bonstetten, CHE-112.417.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2014, S.0, Publ. 1743471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Info-Reisen Bischofberger AG (CHE-106.544.078), in Zürich, Gesellschafterin, mit 74 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Obrist, Rosemarie, von Schleitheim, in Arni AG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Ursula, von Lauterbrunnen, in Bonstetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 26 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hirschi, Nicolas, von Schwarzenburg, in Luzern, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5689808, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ReiseBar GmbH, in Bonstetten, CH-020.4.031.289-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S. 29, Publ. 5499070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brasser, Hans-Peter, von Zürich, in Bonstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Info-Reisen Bischofberger AG (CH-020.3.913.909-8), in Zürich, Gesellschafterin, mit 74 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
von Allmen, Ursula, von Lauterbrunnen, in Bonstetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5231212, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ReiseBar GmbH, in Bonstetten, CH-020.4.031.289-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2006, S. 21, Publ. 3320078).
Statutenänderung:
23.07.2009.
Domizil neu:
Stallikonerstrasse 1b, 8906 Bonstetten.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und den Verkauf von Reisen im In- und Ausland, die Beratung und Vertretung von touristischen Unternehmen im In- und Ausland, das treuhänderische Führen von Buchhaltungen für Unternehmen jeglicher Art sowie das Führen eines Bar- und Restaurantbetriebes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind..
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 23.07.2009 werden 80 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Ursula, von Lauterbrunnen, in Bonstetten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Brasser, Hans-Peter, von Zürich, in Bonstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Info-Reisen Bischofberger AG (CH-020.3.913.909-8), in Zürich, Gesellschafterin, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.