Liselotte Vogt-Baltensberger
domiciled in Dägerlen, from Nürensdorf Active mandates: WV Baumanagement AG, AMI Immo AG and more Connected persons: Emanuel Maurus Vogt, Gottfried Werner Vogt, Emanuel Maurus Vogt and more You can stay up to date through "Liselotte Vogt-Baltensberger", please log in or register free of charge.You are now following "Liselotte Vogt-Baltensberger"
Credit rating You can stay up to date through "Liselotte Vogt-Baltensberger", please log in or register free of charge.You are now following "Liselotte Vogt-Baltensberger"
|
Places where people with the name Liselotte Vogt-Baltensberger live
Sectors in which people with the name Liselotte Vogt-Baltensberger work
Architectural and engineering activities
Management of real estate portfolio properties
Other social services
Architectural and engineering activities
Management of real estate portfolio properties
Other social services
Private persons with the name Liselotte Vogt-Baltensberger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Liselotte Vogt-Baltensberger
Publication number: HR02-1005891951, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
AMI Immo AG, in Einsiedeln, CHE-460.733.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004964951).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt-Baltensberger, Liselotte, von Nürensdorf, in Dägerlen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalheim an der Thur];
Vogt, Emanuel Maurus, von Remigen, in Dägerlen, mit Einzelprokura.
Publication number: 6745986, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
WV Baumanagement AG, bisher in Baden, CH-400.3.004.453-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2001, S. 9394).
Gründungsstatuten:
13.11.1981.
Statutenänderung:
14.06.2012.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Weidstrasse 7, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Betrieb eines Dienstleistungsunternehmens für Architektur, Bauleitung und Baumanagement, Erstellung von Bauten als Generalunternehmerin oder Totalunternehmerin und allen damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte;
Handel mit Baumaterial und Waren aller Art;
kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verkaufen sowie bewirtschaften;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung vom 14.6.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CHE-334.580.117), in Brugg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Gottfried Werner, genannt Werner, von Remigen, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vogt, Werner, in Thalheim an der Thur, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Vogt-Baltensberger, Liselotte, von Nürensdorf, in Thalheim an der Thur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6733820, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
AMI Immo AG, in Freienbach, CH-130.3.018.286-4, Weidstrasse 7, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2012.
Zweck:
Betrieb eines Dienstleistungsunternehmens für die Erstellung von Bauten und allen damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte, wie Planung, Beratung, Vertretung, Ausführung von baugewerblichen Arbeiten aller Art, Handel mit Baumaterial und Waren aller Art;
kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verkaufen sowie bewirtschaften sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.6.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Vogt, Gottfried Werner, von Remigen, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Vogt-Baltensberger, Liselotte, von Nürensdorf, in Thalheim an der Thur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.