Edmond Voeffray
domiciled in Martigny, from Vérossaz Active mandates: Fondation André Guex-Joris Connected persons: Daniel Constantin, Bruno Thurre, Patrice Moret and more You can stay up to date through "Edmond Voeffray", please log in or register free of charge.You are now following "Edmond Voeffray"
Credit rating You can stay up to date through "Edmond Voeffray", please log in or register free of charge.You are now following "Edmond Voeffray"
|
Places where people with the name Edmond Voeffray live
Sectors in which people with the name Edmond Voeffray work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Edmond Voeffray
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Edmond Voeffray
Publication number: 6452790, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fondation André Guex-Joris, à Martigny, CH-621.7.002.299-7, fondation (No. FOSC 190 du 02.10.2006, p. 17, Publ. 3572382).
Nouvelle adresse:
Place du Manoir 1, 1920 Martigny.
Nouvelle autre adresse:
c/o Pierre Goy, Coteau de Belmont 18, 1815 Clarens.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Guex-Joris, André, de Martigny, à Martigny, président du Conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec Benoît Bender, Raphy Darbellay ou Michel Veuthey;
Guex-Joris née Boudry, Elisabeth, de Ecoteaux, à Morges, vice-présidente, avec signature collective à deux avec Benoît Bender, Raphy Darbellay ou Michel Veuthey;
Bender, Benoît, de Fully, à Martigny, membre du Conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Veuthey, Michel, de Vernayaz, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Rihs, Nancy, de Berne, à Genève, membre, sans droit de signature;
Schmid, Jean-Louis, de Grengiols, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Goy, Pierre, de Vaulion, à Clarens (Montreux), président du conseil et du bureau, avec signature collective à deux [précédemment: à Genève, membre sans droit de signature];
Hugon, Michaël, de Finhaut et Martigny, à Martigny, vice-président du conseil et membre du bureau, avec signature collective à deux;
Perrin, Pierre-André, de Sierre, à Dorénaz, membre du conseil et du bureau, sans droit de signature;
Darbellay, Raphy, de Martigny et Liddes, à Martigny, membre, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Voeffray, Edmond, de Vérossaz, à Martigny, membre, avec signature collective à deux [précédemment: membre du Conseil et du bureau sans droit de signature];
Gianadda, François, de Salvan et Martigny, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Olosen, Mads, citoyen danois, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Smets, Romain, citoyen français, à Botyre (Ayent), membre, sans droit de signature;
Fiduciaire Maillard SA (CH-550.0.109.340-0), à Lausanne, organe de révision.
Publication number: 3572382, Commercial Registry Office Valais
Fondation André Guex-Joris, à Martigny, CH-621.7.002.299-7, conservation et la mise en valeur des archives musicales d'André et Elisabeth Guex-Joris, à Morges, fondation (FOSC no 10 du 14.01.2000, p. 293).
Personnes et signatures radiées:
Giroud, Frédéric, de Martigny, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Crittin, Pierre, de Riddes, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.
Inscription ou modification de personnes:
Guex-Joris, André, de Martigny, à Martigny, président du Conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec Benoît Bender, Raphy Darbellay ou Michel Veuthey [précédemment: président, avec signature collective à deux avec un membre du conseil, sauf la vice-présidente];
Guex-Joris née Boudry, Elisabeth, de Ecoteaux, à Morges, vice-présidente, avec signature collective à deux avec Benoît Bender, Raphy Darbellay ou Michel Veuthey [précédemment: avec signature collective à deux avec un membre du conseil, sauf le président];
Bender, Benoît, de Fully, à Martigny, membre du Conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Voeffray, Edmond, de Vérossaz, à Martigny, membre du Conseil et du bureau, sans droit de signature [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Vauterin, Raymond, citoyen belge, à Vevey, trésorier, sans droit de signature;
Darbellay, Raphy, de Martigny et Liddes, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Veuthey, Michel, de Vernayaz, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente [précédemment: à Diolly (Sion), sans droit de signature];
Goy, Jacques-Armand, de Vaulion, à Lausanne, membre, sans droit de signature;
Goy, Pierre, de Vaulion, à Genève, membre, sans droit de signature;
Rihs, Nancy, de Berne, à Genève, membre, sans droit de signature;
Schmid, Jean-Louis, de Grengiols, à Martigny, organe de révision.
Commercial Registry Office Valais
Fondation André Guex-Joris, à M a r t i g n y, archives musicales, etc... (FOSC du 02.12.1999, no 235, p. 8180).
Nouvelle adresse:
Le Manoir, 1920 Martigny.
Adresse postale:
Rue de la Poste 12, 1920 Martigny.
Inscription ou modification de personnes:
Veuthey, Michel, de Vernayaz, à Diolly (Sion), membre, sans droit de signature [précédemment: à Savièse, avec SC avec le président ou la vice-présidente];
Crittin, Pierre, de Riddes, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Voeffray, Edmond, de Vérossaz, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.