Francisco Vetter
domiciled in Lommis, from Lommis and Affeltrangen Active mandates: Vetter AG, Lommis, Vetter AG, Wil and more Connected persons: Martin Rütti, Marco Stöckli, Michael Dilitz and more You can stay up to date through "Francisco Vetter", please log in or register free of charge.You are now following "Francisco Vetter"
Credit rating You can stay up to date through "Francisco Vetter", please log in or register free of charge.You are now following "Francisco Vetter"
|
Places where people with the name Francisco Vetter live
Sectors in which people with the name Francisco Vetter work
General structural engineering
Mining of stones and earth
General structural engineering
Mining of stones and earth
Private persons with the name Francisco Vetter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Francisco Vetter
Publication number: HR02-1005957659, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Vetter AG, Lommis, in Lommis, CHE-183.693.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912951).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dilitz, Michael, von Bütschwil-Ganterschwil, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rütti, Martin, von Affeltrangen, in Steckborn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stöckli, Marco, von Menznau, in Schmidshof (Bussnang), mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetter, Francisco, von Lommis, in Lommis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005951396, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Vetter AG, Wil, in Wil (SG), CHE-243.388.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005905228).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dilitz, Michael, von Bütschwil-Ganterschwil, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rütti, Martin, von Affeltrangen, in Steckborn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stöckli, Marco, von Menznau, in Schmidshof (Bussnang), mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetter, Francisco, von Lommis, in Lommis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005519948, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Ed. Vetter AG, Lommis, in Lommis, CHE-105.774.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004988343).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Haltiner Bauunternehmen AG, in Münchwilen (TG) (CHE-112.976.629), gemäss Fusionsvertrag vom 25.05.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 1'667'975.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 63'040.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetter, Markus, von Affeltrangen und Lommis, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vetter, Alex, von Lommis und Affeltrangen, in Märwil (Affeltrangen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter, Urs, von Lommis und Affeltrangen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Vetter, Eduard, von Lommis und Affeltrangen, in Wiezikon b. Sirnach (Sirnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Vetter, Josef, von Lommis und Affeltrangen, in Lommis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Vetter, Francisco, von Lommis und Affeltrangen, in Lommis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Affeltrangen]. [Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Tobel-Tägerschen]. [Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Bettwiesen]. [Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Wilen TG].