Cornelia Vanella-Stampa
domiciled in Bäretswil, from Bäretswil and Zürich Active mandates: Innocrea GmbH Connected persons: Felix Dornbierer, Giuseppe Vanella, Dagmar Dornbierer-Sasek You can stay up to date through "Cornelia Vanella-Stampa", please log in or register free of charge.You are now following "Cornelia Vanella-Stampa"
Credit rating You can stay up to date through "Cornelia Vanella-Stampa", please log in or register free of charge.You are now following "Cornelia Vanella-Stampa"
|
Places where people with the name Cornelia Vanella-Stampa live
Sectors in which people with the name Cornelia Vanella-Stampa work
Interior design and decoration
Interior design and decoration
Private persons with the name Cornelia Vanella-Stampa
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Cornelia Vanella-Stampa
Publication number: HR02-1005101662, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sonnenstudio Sole GmbH, in Bäretswil, CHE-110.277.874, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807362).
Statutenänderung:
02.12.2020.
Firma neu:
Mendi Services GmbH.
Sitz neu:
Rümlang.
Domizil neu:
Glattalstrasse 208, 8153 Rümlang.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen einer Generalunternehmung und Consulting für Planung, Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten von Immobilien sowie Erbringung aller damit verbundenen Dienstleistungen. Transport und Umzug von Gütern aller Art und aller damit verbundenen Dienstleistungen. Vermietung und An- und Verkauf von Fahrzeugen wie auch Handel mit Waren aller Art sowie Import/Export von Handelswaren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, bebauen, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vanella-Stampa, Cornelia, von Bäretswil, in Bäretswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Vanella, Giuseppe, von Bäretswil, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Sigrist, Romina, von Bäretswil, in Volketswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Vanella, Alessandra genannt Sandra, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Vanella, Delia, von Bäretswil und Zürich, in Uster, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miftari, Gazmend, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Rümlang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 6070940, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Innocrea GmbH, in Hinwil, CH-020.4.019.276-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 24.11.1998, S. 8013). Gemäss Erklärung vom 29.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanella-Stampa, Cornelia, von Bäretswil und Zürich, in Bäretswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Fischenthal];
Dornbierer, Felix, von Thal, in Hinwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5040662, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sonnenstudio Sole GmbH, in Bäretswil, CH-020.4.027.759-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2006, S. 25, Publ. 3220850). Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 29.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanella-Stampa, Cornelia, von Bäretswil, in Bäretswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Sigrist, Romina, von Bäretswil, in Volketswil, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher:Vanella, Romina, in Uster].