Jesper Ulsted
domiciled in Malling, from Denmark Active mandates: IMS Integrierte Managementsysteme AG, macos software ag and more Connected persons: Martin Peter Grubinger, Brian Beattie, Fabian Steffen and more You can stay up to date through "Jesper Ulsted", please log in or register free of charge.You are now following "Jesper Ulsted"
Credit rating You can stay up to date through "Jesper Ulsted", please log in or register free of charge.You are now following "Jesper Ulsted"
|
Places where people with the name Jesper Ulsted live
Sectors in which people with the name Jesper Ulsted work
IT services
IT services
Private persons with the name Jesper Ulsted
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jesper Ulsted
Publication number: HR02-1005498178, Commercial Registry Office Zug, (170)
IMS Integrierte Managementsysteme AG, bisher in Root, CHE-113.195.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314335).
Statutenänderung:
01.04.2022.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messmer, Thomas Alexander, von Winterthur, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willi, Jürg, von Ehrendingen, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gailer, Kurt, von Schänis, in Männedorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sager, Jürg, von Menziken, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ulsted, Jesper, dänischer Staatsangehöriger, in Malling (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Fabian, von Emmen, in Emmen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1005163382, Commercial Registry Office Zurich, (20)
macos software ag, in Volketswil, CHE-107.979.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4125075).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jürgens, Patricia, von Bachenbülach, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubacher, Rudolf, von Wassen, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Heinrich, von Nesslau, in Münchwilen (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jürgens, Marcel, von Bachenbülach, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maurer, Marc, von Rümlang, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulsted, Jesper, dänischer Staatsangehöriger, in Malling (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004657683, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Infogate AG, in Zürich, CHE-106.083.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017, Publ. 3834865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schätti, Walter Heinrich, von Lachen, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meusburger, Eduard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Urs, von Nesslau, in Wiesendangen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gustafsson, Frank, dänischer Staatsangehöriger, in Risskov (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Marc, von Rümlang, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulsted, Jesper, dänischer Staatsangehöriger, in Malling (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.