Lucien Tschachtli
domiciled in Wohlen, from Kerzers and Basel Active mandates: Tschachtli AG Connected persons: Jacqueline Tschachtli, Serge Müller, Peter Trachsel You can stay up to date through "Lucien Tschachtli", please log in or register free of charge.You are now following "Lucien Tschachtli"
Credit rating You can stay up to date through "Lucien Tschachtli", please log in or register free of charge.You are now following "Lucien Tschachtli"
|
Places where people with the name Lucien Tschachtli live
Sectors in which people with the name Lucien Tschachtli work
Trading in IT and communications products
Trading in IT and communications products
Private persons with the name Lucien Tschachtli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lucien Tschachtli
Publication number: 4284081, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FC Wohlen AG, in Wohlen (AG), CHE-114.078.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3934413).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschachtli, Lucien, von Kerzers und Basel, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zumstein, Philip George, von Zürich, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weisshaupt, Dr. Hanspeter Paul, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand-DBits.ch AG (CHE-114.054.161), in Bellikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, André, von Hägglingen, in Hägglingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braunschweiler, Kurt, von Illnau-Effretikon, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchler, Adrian, von Kölliken, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Adrian, von Villmergen, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gürsu, Alp, von Dietikon, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CF Revconsult AG (CHE-103.271.984), in Alpnach, Revisionsstelle.
Publication number: 2877511, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FC Wohlen AG, in Wohlen (AG), CHE-114.078.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2514391).
Statutenänderung:
31.05.2016. 31.05.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 325'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 325'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
3'250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 31.05.2016.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschachtli, Lucien, von Kerzers und Basel, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Al Yousef, Monquez Kareem, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zumstein, Philip George, von Zürich, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weisshaupt, Dr. Hanspeter Paul, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dobbin Al Yousef, Denise Anne Bernadette, britische Staatsangehörige, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Computer Trend AG, in Zürich, Handel mit und Fabrikation von Computern und anderen Investitionsgütern auf dem Computer- und Elektroniksektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.1999, S. 4017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschachtli, Lucien, von Basel, in Wohlen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschachtli, Charles, von Basel, in Ettingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Marcel, von Zürich, in Arth, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Remo, von Hemmiken, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.