Marcel Josef Truttmann
domiciled in Seelisberg, from Seelisberg Active mandates: Truttmann Holzprofis Emmetten AG, Truttmann Holzprofis GmbH and more Connected persons: Bruno Pius Truttmann, Bruno Pius Truttmann, Marlies Truttmann-Christen and more You can stay up to date through "Marcel Josef Truttmann", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Josef Truttmann"
Credit rating You can stay up to date through "Marcel Josef Truttmann", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Josef Truttmann"
|
Places where people with the name Marcel Josef Truttmann live
Sectors in which people with the name Marcel Josef Truttmann work
Carpentry, roof construction and general timber work
Other construction
Carpentry, roof construction and general timber work
Other construction
Private persons with the name Marcel Josef Truttmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marcel Josef Truttmann
Publication number: HR02-1004552050, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Ludwig Näpflin AG, in Emmetten, CHE-106.923.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, Publ. 5087826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näpflin, Ludwig, von Emmetten, in Emmetten, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Näpflin, Heidi, von Emmetten, in Emmetten, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truttmann, Marcel Josef, von Seelisberg, in Seelisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Truttmann, Bruno Pius, von Seelisberg, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4382797, Commercial Registry Office Uri, (120)
Truttmann Holzprofis GmbH, in Seelisberg, CHE-113.341.770, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, Publ. 5115336).
Statutenänderung:
19.07.2018. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truttmann, Eduard, von Seelisberg, in Seelisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truttmann, Marcel, von Seelisberg, in Seelisberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Truttmann, Bruno Pius, von Seelisberg, in Buochs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4354678, Commercial Registry Office Uri, (120)
Truttmann Transporte & Bauunternehmung AG, in Seelisberg, CH-120.3.000.780-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.1995, S. 6802).
Domizil neu:
Dorfstrasse 1, 6377 Seelisberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truttmann, Robert, von Seelisberg, in Seelisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truttmann, Marcel, von Seelisberg, in Seelisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Truttmann-Christen, Marlies, von Seelisberg, in Seelisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Moser-Truttmann, Manuela, von Seelisberg und Arni BE, in Seelisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.