Hans Trinkler
domiciled in Zug, from Menzingen Active mandates: Trinkler Hans Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Hans Trinkler", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Trinkler"
Credit rating You can stay up to date through "Hans Trinkler", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Trinkler"
|
Places where people with the name Hans Trinkler live
Sectors in which people with the name Hans Trinkler work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Hans Trinkler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans Trinkler
Publication number: HR02-1005681026, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tri-Line GmbH, in Obfelden, CHE-101.316.104, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, S.0, Publ. 6920058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trinkler, Hans-Peter, von Menzingen, in Obfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trinkler-Diem, Silvia, von Menzingen, in Obfelden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Häberli, Raphael, von Münchenbuchsee, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6920058, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TRI-Line GmbH, in Obfelden, CH-020.4.022.606-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2009, S. 21, Publ. 5252926).
Statutenänderung:
26.06.2012.
Firma neu:
Tri-Line GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt eine Erbringung von Dienstleistungen in aller Art im Fahrschul- und Fahrlehrersektor sowie im Erwachsenenbildungssektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Bruno, von Isenthal, in Obfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trinkler-Diem, Silvia, von Menzingen, in Obfelden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Trinkler, Hans-Peter, von Menzingen, in Obfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: 5846854, Commercial Registry Office Zug, (170)
Creative Coaching GmbH, bisher in Knonau, CH-020.4.033.351-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2009, S. 26, Publ. 5218070).
Gründungsstatuten:
26.05.2006.
Statutenänderung:
15.09.2010.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Einzel- und Gruppen-Coachings für Firmen und Privatpersonen, sowie Gesundheitscoaching und Behandlungen nach der ayurvedischen und anderen alternativ-medizinischen Lehren durchzuführen, sowie die Durchführung von Schulungen und das Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich Coaching, Gesundheit, Erwachsenenbildung und im kaufmännischen Bereich. Weiter bezweckt die Gesellschaft den Vertrieb, Import und Export sowie Handel mit Waren aller Art im Bereich Coaching, Gesundheit, Erwachsenenbildung und im kaufmännischen Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 29.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher);
[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trinkler, Hans-Peter Oskar, von Menzingen, in Obfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trinkler, Brigitta Ursula, von Menzingen, in Knonau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].