Dr. Oliver Triebold
domiciled in Zumikon, from Grenchen Active mandates: Schellenberg Wittmer AG Connected persons: Charles Goumaz, Benjamin Gottlieb, Roland Wild and more You can stay up to date through "Dr. Oliver Triebold", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Oliver Triebold"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Oliver Triebold", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Oliver Triebold"
|
Places where people with the name Oliver Triebold live
Sectors in which people with the name Oliver Triebold work
Notary and advocate office
Notary and advocate office
Private persons with the name Oliver Triebold
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Oliver Triebold
Publication number: HR02-1005005405, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schellenberg Wittmer AG, in Zürich, CHE-105.983.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liatowitsch, Manuel, von Basel, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser Russenberger, Nathalie, von Neuenhof, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtsch, Philippe, von Mels, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mies];
Ah Choon, Jean Jacques, von Vernier, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thônex];
Burrus, Louis, von Boncourt, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Groz, Philipp, von Neckertal, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Houdrouge, Tarek, von Guttet-Feschel, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Maraia, Jean-Frédéric, von Lancy, in Choulex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Sansonetti, Pietro, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Veyrier];
Triebold, Oliver, von Grenchen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].
Publication number: 3846727, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Joventa AG, in Eschenbach SG, CHE-107.375.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3800497).
Firma neu:
Joventa AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Joventa SA en liquidation) (Joventa Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schieser, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Niederanven (LU), Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Olgiati, Dr. Lorenzo, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Triebold, Dr. Oliver, von Grenchen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1547249, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Sterling Fluid Systems (Schweiz) AG, in Schaffhausen, CHE-107.077.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2013, Publ. 1027761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Triebold, Dr. Oliver, von Grenchen, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rix, Hans-Peter, genannt Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Itzehoe (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Abruzzo, Lorena, von Schaffhausen, in Stetten SH, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.