Peter Trauffer
domiciled in Thun, from Bönigen Active mandates: Wohnbaugenossenschaft Schönau-Thun Connected persons: Aline Lara Zimmer, Ruth Erika Briggen, Martin Aegerter and more You can stay up to date through "Peter Trauffer", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Trauffer"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Trauffer", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Trauffer"
|
|
Peter Trauffer
domiciled in Zürich, from Beatenberg Active mandates: Verein ESPOIR, Selbsthilfe Schweiz Connected persons: Matthias Brem, Susanna Sauermost Dieterle, Raffaela Vedova Schmid and more You can stay up to date through "Peter Trauffer", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Trauffer"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Trauffer", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Trauffer"
|
Places where people with the name Peter Trauffer live
Sectors in which people with the name Peter Trauffer work
Management of real estate portfolio properties
Other social services
Religious, political or secular associations
Management of real estate portfolio properties
Other social services
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Peter Trauffer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Trauffer
Publication number: HR02-1005987587, Commercial Registry Office Berne, (36)
Abegglen und Tschiemer AG, in Ringgenberg (BE), CHE-106.480.001, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2020, Publ. 1004808627). Gemäss Erklärung vom 26.01.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trauffer, Hans Peter, von Beatenberg, in Brienz BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trauffer, Cristina, von Beatenberg, in Brienz BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scheller & Partner AG (CHE-108.328.551), in Interlaken, Revisionsstelle;
Trauffer, Sandro, von Beatenberg, in Brienz BE, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salkica, Irman, von Meiringen, in Meiringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fuchs, Richard, von Hofstetten bei Brienz, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Salkica, Muamer, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Meiringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005898487, Commercial Registry Office Berne, (36)
Areal Rebstock AG, in Meiringen, CHE-100.668.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raess-Rubi, Peter, von Bottighofen, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trauffer, Hans Peter, von Beatenberg, in Unterbach BE (Meiringen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005846567, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Schönau-Thun, in Thun, CHE-104.017.945, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hächler, Franz, von Aarau, in Thun, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trauffer, Peter, von Bönigen, in Thun, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälti, Reto, von Unterkulm, in Thun, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zimmer, Aline Lara, von Belp, in Thun, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borter, Kurt, von Unterseen, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Briggen, Ruth Erika, von Spiez, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretärin 2, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lanz, Stefan, von Madiswil, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ma, Kim Hung, von Steffisburg, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Weissenfluh, Simon, von Hasliberg, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].