Vincent Tissières
domiciled in Sierre, from Saint-Léonard Active mandates: MTA Carrière de St-Léonard SA, MTA Location SA and more Connected persons: Josiane Pierrette Tissières, Marc-André Tissières, Josiane Pierrette Tissières and more You can stay up to date through "Vincent Tissières", please log in or register free of charge.You are now following "Vincent Tissières"
Credit rating You can stay up to date through "Vincent Tissières", please log in or register free of charge.You are now following "Vincent Tissières"
|
Places where people with the name Vincent Tissières live
Sectors in which people with the name Vincent Tissières work
Mining of stones and earth
Rental of automotive
Associations and federations
Mining of stones and earth
Rental of automotive
Associations and federations
Private persons with the name Vincent Tissières
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Vincent Tissières
Publication number: 3983231, Commercial Registry Office Valais, (626)
MTA Carrière de St-Léonard SA, à Saint-Léonard, CHE-108.765.058, société anonyme (No. FOSC 157 du 15.08.2012, Publ. 6810586).
Modification des statuts:
15.12.2017.
Nouveau but:
L'exploitation de carrières, de gravières et de décharges de divers types;
le traitement, l'achat et la vente de tous produits minéraux et tous sous-produits;
l'achat, la vente et la location de machines et de marchandises diverses;
l'exploitation d'entreprises agricoles, de génie civil et de distillerie (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles actions:
600 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts (privilégiées quant au droit de vote) et 240 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts [précédemment: 300 actions au porteur de CHF 1'000.00 (chacune)].
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: Apport de l'actif pour CHF 1'425'569.50 et du passif pour CHF 1'125'569.50 de la raison individuelle 'MTA Carrières Tissières', à St-Léonard, soit un actif net de CHF 300'000.-- dont CHF 298'000.-- sont imputés sur le capital, selon convention du 16.12.1994 et bilan au 1.11.1994].
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par lettre et toute autre communication par lettre ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Tissières, Marc-André, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle];
Tissières, Josiane Pierrette, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, administratrice et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Tissières, Josiane, sans fonction inscrite, avec signature individuelle];
Tissières, Vincent, de Saint-Léonard, à Sierre, administrateur, avec signature individuelle. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 3804075, Commercial Registry Office Valais, (626)
MTA Location SA, à Saint-Léonard, CHE-206.043.629, société anonyme (No. FOSC 111 du 10.06.2016, Publ. 2883537).
Inscription ou modification de personne(s):
Tissières, Vincent, de Saint-Léonard, à Sierre, directeur, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: directeur, avec signature collective à deux].
Publication number: 3721005, Commercial Registry Office Valais, (626)
Association valaisanne de l'industrie des graviers et du béton (AVGB), à Sion, CHE-101.734.766, association (No. FOSC 57 du 22.03.2017, Publ. 3419343).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Peter, de Ausserberg, à Brig-Glis, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Tissières, Vincent, de Saint-Léonard, à Sierre, vice-président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Meile, Carole , de Raron, à Raron, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.