Roger Louis Tinembart
domiciled in Giswil, from La Grande Béroche Connected persons: Matthias Schmid, Daniel Gartmann, Sascha Clavadetscher and more You can stay up to date through "Roger Louis Tinembart", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Louis Tinembart"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Louis Tinembart", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Louis Tinembart"
|
Places where people with the name Roger Louis Tinembart live
Sectors in which people with the name Roger Louis Tinembart work
IT services
Road, railway and tunnel construction
IT services
Road, railway and tunnel construction
Private persons with the name Roger Louis Tinembart
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roger Louis Tinembart
Publication number: HR02-1005910141, Commercial Registry Office Graubünden
Gipag AG, in Chur, CHE-101.672.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747554).
Statutenänderung:
08.12.2023.
Firma neu:
GIPAG AG.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 12.12.1989 und Bilanz per 31.12.1988, den von Urs Rutzer in Chur geführten Betrieb (Computerdienste für Hard- und Software) mit Aktiven von CHF 102'731.80 und Passiven von CHF 48'417.--, wofür 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 4'314.80 gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tinembart, Roger, von La Grande Béroche, in Giswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bevaix].
Publication number: HR02-1005572611, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Brain AG, in Giswil, CHE-424.984.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2017, Publ. 3281623).
Statutenänderung:
26.09.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software-Lösungen sowie die Vornahme von Devisen-, Edelmetall- und Wertpapiergeschäften für eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann Lizenzen, Patente, Erfindungen, Verfahren, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Beteiligungen erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann weiter Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tinembart, Beatrix, von Bevaix, in Giswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tinembart, Roger Louis, von La Grande Béroche, in Giswil, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bevaix, Präsident, mit Einzelunterschrift].