Dr. Claude Eric Thomann
domiciled in Gümligen, from Walterswil (BE) Active mandates: Patronale Personalfürsorgestiftung der Firma Dr. E. Gräub AG, Dr. E. Gräub AG Connected persons: Stefanie Freitag, Marlene Dos Santos Barbosa, Fabian Ertel and more You can stay up to date through "Dr. Claude Eric Thomann", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Claude Eric Thomann"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Claude Eric Thomann", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Claude Eric Thomann"
|
Places where people with the name Claude Eric Thomann live
Sectors in which people with the name Claude Eric Thomann work
Operation of an pension fund
Production of pharmaceutical substances
Operation of an pension fund
Production of pharmaceutical substances
Private persons with the name Claude Eric Thomann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Claude Eric Thomann
Publication number: 2270507, Commercial Registry Office Berne, (36)
Securitas Management AG, in Bern, CHE-295.836.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, Publ. 6328156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühn, Richard Prof. Dr., von Meikirch, in Marly, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Claude, von Walterswil BE, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CH-035.3.001.220-2)].
Publication number: 5782240, Commercial Registry Office Berne, (36)
santémedia AG, in Bern, CH-035.4.036.899-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2009, S. 5, Publ. 5148586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Rudolf, von Grenchen, in Thalwil, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Claude Eric, von Walterswil BE, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5132078, Commercial Registry Office Berne, (36)
santémedia GmbH (santémedia Sàrl), in Bern, CH-035.4.036.899-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2009, S. 6, Publ. 4870798).
Statuten neu:
26.06.2009.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft. Das Stammkapital wurde vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.06.2009 und Bilanz per 01.01.2009 mit Aktiven von CHF 554'226.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 443'647.85 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
santémedia AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(santémedia SA).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verbreitung von medizinischen und anderen gesundheitsrelevanten Informationen über verschiedenste Kanäle und Medien an eine breite Oeffentlichkeit (TV, Radio, Printmedien, Internet etc.) sowie als Full-Service Agentur im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staudenmann, Gerhard Paul, von Guggisberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Thomann, Claude Eric, von Walterswil BE, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Schnider, Rudolf, von Grenchen, in Thalwil, Präsident, mit Einzelunterschrift.