Kirsti Irene Tavast
domiciled in Zürich, from Finland Active mandates: Ermatt AG Connected persons: Pekka Antero Pylkäs You can stay up to date through "Kirsti Irene Tavast", please log in or register free of charge.You are now following "Kirsti Irene Tavast"
Credit rating You can stay up to date through "Kirsti Irene Tavast", please log in or register free of charge.You are now following "Kirsti Irene Tavast"
|
Places where people with the name Kirsti Irene Tavast live
Sectors in which people with the name Kirsti Irene Tavast work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Kirsti Irene Tavast
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kirsti Irene Tavast
Publication number: 1745915, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ermatt AG, in Zürich, CHE-111.714.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2008, S. 21, Publ. 4658354).
Statutenänderung:
12.09.2014.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 97, 8152 Glattbrugg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinnen, Werner, von Rümlang, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tavast, Kirsti Irene, finnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3461068, Commercial Registry Office Berne, (36)
Remp Nippon AG, in Oberdiessbach, CH-035.3.029.325-9, Handel mit und Vertrieb und Unterhalt von Anlagen, Maschinen und Software im Bereich Robotik, Laborautomatisation usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2005, S. 3, Publ. 3012942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pulfer, Stefan, von Rüeggisberg, in Trimstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tavast, Kirsti, finnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2782240, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Maschinenfabrik Rieter AG, in Winterthur, CH-020.3.916.776-1, Betrieb einer Maschinenfabrik und Handelsunternehmung in Winterthur und an anderen Orten, Erwerb von und Handel mit Patenten, Muster- und Modellrechten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2004, S. 21, Publ. 2492020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakob, Kurt, von Winterthur, in Dinhard, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tavast, Kirsti, finnische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Arzethauser, Martin, von Bilten, in Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soland, Willy, von Reinach AG, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Eggenwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Etzold, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keefer, Jacqueline, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Colle, Piergiacomo, von Schaffhausen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gabriel, Marcel, von Grosswangen, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Minder, Peter, von Auswil, in Münchwilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sauter, Christian, von Flurlingen, in Flurlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.