Werner Karl Suter
domiciled in Lenzburg, from Mettauertal Active mandates: Syscam Services GmbH Connected persons: Yvonne Suter You can stay up to date through "Werner Karl Suter", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Karl Suter"
Credit rating You can stay up to date through "Werner Karl Suter", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Karl Suter"
|
Places where people with the name Werner Karl Suter live
Sectors in which people with the name Werner Karl Suter work
IT services
IT services
Private persons with the name Werner Karl Suter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Werner Karl Suter
Publication number: HR02-1005318369, Commercial Registry Office Aargau, (400)
WESU Datentechnik GmbH, in Niederlenz, CHE-108.436.258, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4255087).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Werner Karl, von Mettauertal, in Lenzburg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räber, Pascal Thomas, von Madiswil, in Othmarsingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Jaggi, Benjamin, von Orpund, in Bremgarten (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2760173, Commercial Registry Office Aargau, (400)
meiTek IT Solutions GmbH, in Lenzburg, CHE-313.744.519, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2013, Publ. 7027562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Werner, von Mettauertal, in Lenzburg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Christian, von Flaach, in Egliswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2332769, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Wesu Datentechnik GmbH, in Lenzburg, CHE-108.436.258, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.107 vom 05.06.2014, Publ. 1539853).
Statutenänderung:
16.07.2015.
Firma neu:
WESU Datentechnik GmbH.
Zweck neu:
Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen und Schulungen, Entwicklung von, Handel mit und Vertrieb von Hard- und Software sowie Vermittlung und Ausleihe von Computerfachspezialisten;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder elektronisch, nötigenfalls durch eingeschriebenen Brief, an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Yvonne, von Mettauertal und Schupfart, in Lenzburg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und Eichenberger, Katrin, von Thayngen, in Muri (AG), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räber, Pascal Thomas, von Madiswil, in Murgenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschriftohne Stammanteil], Jaggi, Benjamin, von Orpund, in Bremgarten (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je 100.00 und Suter, Werner Karl, von Mettauertal, in Lenzburg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].