René Paul Surber
domiciled in Zürich, from Oberweningen Active mandates: CONSENSIS GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "René Paul Surber", please log in or register free of charge.You are now following "René Paul Surber"
Credit rating You can stay up to date through "René Paul Surber", please log in or register free of charge.You are now following "René Paul Surber"
|
Places where people with the name René Paul Surber live
Sectors in which people with the name René Paul Surber work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name René Paul Surber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: René Paul Surber
Publication number: 1988525, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
coachingbedarf.ch GmbH, in Schwyz, CHE-115.111.123, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2013, Publ. 7096182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Surber, René, von Oberweningen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Lukas, von Gersau, in Rickenbach SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mahler, Markus, von Fischenthal, in Reitnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Seengen und mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 7096182, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
coachingbedarf.ch GmbH, bisher in Aarau, CH-400.4.032.097-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, S. 0, Publ. 6508956).
Gründungsstatuten:
23.09.2009.
Statutenänderung:
01.11.2012.
Sitz neu:
Schwyz.
Domizil neu:
Baumgarten 34, 6432 Rickenbach SZ.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Lukas, von Gersau, in Rickenbach SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Mahler, Markus, von Fischenthal, in Seengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Surber, René, von Oberweningen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 5274412, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CONSENSIS GmbH, in Männedorf, CH-020.4.039.840-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 30, Publ. 4958758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebenberger, Adrian, von Grabs, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Surber, René Paul, von Oberweningen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].