Willibald Stiegler
domiciled in Thun, from Thun Active mandates: Stiegler Malerei AG Connected persons: Roger Stiegler, Cora Stiegler You can stay up to date through "Willibald Stiegler", please log in or register free of charge.You are now following "Willibald Stiegler"
Credit rating You can stay up to date through "Willibald Stiegler", please log in or register free of charge.You are now following "Willibald Stiegler"
|
Places where people with the name Willibald Stiegler live
Sectors in which people with the name Willibald Stiegler work
Painter
Painter
Private persons with the name Willibald Stiegler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Willibald Stiegler
Publication number: HR02-1005730201, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiegler Malerei AG, in Thun, CHE-102.377.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005299953).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiegler, Cora, von Thun, in Einigen (Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiegler, Willibald, von Thun, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004977756, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiegler Malerei AG, in Thun, CHE-102.377.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3330787).
Statutenänderung:
03.09.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Malergeschäftes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Gesellschaften erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.10.1992 einen Teil der Aktiven (angefangene Arbeiten, Farblager, Material und Einrichtungen, Büroeinrichtung, zwei Fahrzeuge) der Einzelfirma "Willi Stiegler", in Thun, im Wert und zum Uebernahmepreis von CHF 144'230.--, wovon CHF 40'000.-- an das Aktienkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 03.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karlen Treuhand AG (CHE-107.866.716), in Ittigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiegler, Willibald, von Thun, in Hünibach (Hilterfingen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Stiegler, Cora, von Thun, in Einigen (Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stiegler, Roger, von Thun, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3081402, Commercial Registry Office Berne, (36)
Cora Stiegler Reitsport GmbH, bisher in Biberist, CH-251.4.000.227-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2001, S. 1202).
Statutenänderung:
3.02.2005, 24.10.2005.
Firma neu:
JRS Immobilien GmbH.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Frutigenstrasse 34, 3600 Thun.
Zweck neu:
An- und Verkauf sowie Vermittlung und Verwaltung von Immobilien, Ueberbauung von Grundstücken auf eigene oder fremde Rechnung sowie Führung allgemeiner Treuhandgeschäfte. Kann gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen und erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 50'000.-- [wie bisher];
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. [gestrichen: Die Mitteilungen an die GesellschafterInnen erfolgen mit eingeschriebenem Brief.]. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiegler, Cora, von Thun, in Arch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 49'000.--;
Stiegler, Willibald, von Thun, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Karlen Treuhand AG, in Bolligen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schutz, Jörg, von Zurzach, in Gwatt (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--.