Anja Christine Stettler-Köhler
domiciled in Gunten, from Eggiwil Active mandates: Stettler Hotel + Restaurant AG, Parkhotel Schoenegg GmbH Connected persons: Sven Stettler, Hugo Max Schmid, Urs Bacher and more You can stay up to date through "Anja Christine Stettler-Köhler", please log in or register free of charge.You are now following "Anja Christine Stettler-Köhler"
Credit rating You can stay up to date through "Anja Christine Stettler-Köhler", please log in or register free of charge.You are now following "Anja Christine Stettler-Köhler"
|
Places where people with the name Anja Christine Stettler-Köhler live
Sectors in which people with the name Anja Christine Stettler-Köhler work
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Private persons with the name Anja Christine Stettler-Köhler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Anja Christine Stettler-Köhler
Publication number: HR02-1004996385, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stettler Hotel + Restaurant AG, in Grindelwald, CHE-101.509.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470192).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler-Köhler, Anja Christine, von Eggiwil, in Gunten (Sigriswil), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stettler, Heinz, von Eggiwil, in Grindelwald, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stettler, Thomas, von Eggiwil, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grindelwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bacher, Urs Kurt, von Fahrni, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6743298, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stettler Hotel + Restaurant AG, in Grindelwald, CH-092.3.001.116-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, Publ. 6330388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann + Bacher Treuhand AG, in Meiringen, Revisionsstelle;
Stettler, Doris, von Eggiwil, in Grindelwald, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler-Köhler, Anja Christine, von Eggiwil, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stettler-Köhler, Anja, deutsche Staatsangehörige];
Stettler, Patrick Peter, von Eggiwil, in Canmore, Albertea (CA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Bacher, Urs Kurt, von Fahrni, in Meiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheller & Partner AG (CH-092.3.007.428-6), in Interlaken, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 138 vom 19.07.2001, S. 5561, publizierten TB-Eintrags Nr. 1470 vom 13.07.2001. Stettler Hotel + Restaurant AG, in Grindelwald, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2001, S. 5561).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler-Köhler, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Wilderswil].