Paul Alois Steiner
domiciled in Henggart, from Oberiberg Active mandates: Steiner Garten- und Teichbau GmbH Connected persons: Beatrice Wiesmann Steiner You can stay up to date through "Paul Alois Steiner", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Alois Steiner"
Credit rating You can stay up to date through "Paul Alois Steiner", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Alois Steiner"
|
Places where people with the name Paul Alois Steiner live
Sectors in which people with the name Paul Alois Steiner work
Gardening and landscaping
Gardening and landscaping
Private persons with the name Paul Alois Steiner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Paul Alois Steiner
Publication number: 4030348, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bernhard Garten- und Teichbau GmbH, bisher in Rorbas, CH-020.4.019.944-3, Ausführung von Gartenarbeiten aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2004, S. 17, Publ. 2065990).
Statutenänderung:
7.06.2007.
Firma neu:
Steiner Garten- und Teichbau GmbH.
Sitz neu:
Henggart.
Domizil neu:
Schäggibuckstrasse 7, 8444 Henggart.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard, Ernst, von Pfungen, in Rorbas, Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Paul Alois, von Oberiberg, in Henggart, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 59'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--].
Publication number: 2065990, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bernhard Garten- und Teichbau GmbH, in Rorbas, Ausführung von Gartenarbeiten aller Art sowie Teichbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 04.05.1999, S. 2914).
Statutenänderung:
1.09.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard-Schneider, Karin, von Pfungen und Rorbas, in Rorbas, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Paul Alois, von Oberiberg, in Henggart, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--;
Wiesmann Steiner, Beatrice, von Oberiberg, in Henggart, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Bernhard, Ernst, von Pfungen, in Rorbas, Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 78'000.--].