Patrick Staude
domiciled in Liestal, from Lausen Active mandates: GST-Service KLG, Fjord Vertriebs-AG and more Connected persons: Roman Staude, Roman Staude, Simon Merz You can stay up to date through "Patrick Staude", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Staude"
Credit rating You can stay up to date through "Patrick Staude", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Staude"
|
Places where people with the name Patrick Staude live
Sectors in which people with the name Patrick Staude work
Architectural and engineering activities
Trading with recreational products
Fiduciary services
Architectural and engineering activities
Trading with recreational products
Fiduciary services
Private persons with the name Patrick Staude
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Patrick Staude
Publication number: HR02-1005724017, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Fjord Vertriebs-AG, in Muttenz, CHE-102.088.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, Publ. 2988143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staude, Patrick, von Lausen, in Itingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berar, Sandra, von Basel, in Itingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kirmizitas, Ersin, von Itingen, in Itingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005612998, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
M&S Treuhand GmbH, bisher in Lausen, CHE-346.640.068, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, Publ. 7174762).
Statutenänderung:
15.11.2022.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Grellingerstrasse 68, 4052 Basel. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, David, von Zürich, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Simon, von Menziken, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Staude, Patrick, von Lausen, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Itingen].
Publication number: HR01-1005495003, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
GST-Service KLG, in Lausen, CHE-337.308.014, Kanalstrasse 9, 4415 Lausen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.06.2022.
Zweck:
Dienstleistungen aller Art insbesondere im Bereich geometrischer Zeichnungen, Internet, PC-Support sowie Unterhalt in Haus und Garten.
Eingetragene Personen:
Staude, Patrick, von Lausen, in Liestal, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Staude, Roman, von Lausen, in Lausen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.