Heinz Spillmann
domiciled in Hedingen, from Hedingen Active mandates: Milchproduzenten-Genossenschaft Hedingen Connected persons: Hans Rinderknecht, Jakob Steinbrüchel You can stay up to date through "Heinz Spillmann", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Spillmann"
Credit rating You can stay up to date through "Heinz Spillmann", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Spillmann"
|
|
Heinz Spillmann
domiciled in Dübendorf, from Zürich Active mandates: Personalfürsorgestiftung der Firma H. Spillmann, Drogerie am Lindenplatz, Dübendorf Connected persons: Kurt Beiner, Gerhard Spillmann You can stay up to date through "Heinz Spillmann", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Spillmann"
Credit rating You can stay up to date through "Heinz Spillmann", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Spillmann"
|
Places where people with the name Heinz Spillmann live
Sectors in which people with the name Heinz Spillmann work
Production of comestibles
BranchCode_n/a
Production of comestibles
BranchCode_n/a
Private persons with the name Heinz Spillmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Heinz Spillmann
Publication number: HR02-1005141212, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verena Spillmann GmbH, in Erlinsbach (AG), CHE-108.049.536, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2009, S.3, Publ. 4922232).
Firma neu:
Verena Spillmann GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Verena Spillmann, Rütmattstrasse 14, 5004 Aarau Liquidationsadresse. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.03.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Heinz, von Villnachern, in Erlinsbach AG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Verena, von Villnachern, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Erlinsbach AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004909316, Commercial Registry Office Uri, (120)
Spillmann Informatik GmbH, bisher in Erlinsbach (AG), CHE-106.323.376, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2020, Publ. 1004820660).
Statutenänderung:
03.06.2020.
Sitz neu:
Schattdorf.
Domizil neu:
Industriezone Rynächt/ Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im gesamten Umfeld der Informatik und Unternehmensorganisation, insbesondere Consulting, Coaching und Programmierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, welche mit dem genannten Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, und sie kann alle Massnahmen treffen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Heinz, von Villnachern, in Erlinsbach (AG), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spillmann, Verena, von Villnachern, in Erlinsbach, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Johannes, von Bürglen (UR), in Steinerberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004820660, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Spillmann Informatik GmbH, in Erlinsbach (AG), CHE-106.323.376, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2019, Publ. 1004629646).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sisag Holding AG (CHE-105.738.585), in Schattdorf, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spillmann, Heinz, von Villnachern, in Erlinsbach (AG), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlinsbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Buob, Klemens, von Kriens, in Kerns, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Johannes, von Bürglen (UR), in Steinerberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.