Myrtha Spahr
domiciled in Cham, from Wyssachen Active mandates: Castle Classics Connected persons: Stefan Guggisberg, Markus Beat Meier, Marlène Züsli-Spahr You can stay up to date through "Myrtha Spahr", please log in or register free of charge.You are now following "Myrtha Spahr"
Credit rating You can stay up to date through "Myrtha Spahr", please log in or register free of charge.You are now following "Myrtha Spahr"
|
Places where people with the name Myrtha Spahr live
Sectors in which people with the name Myrtha Spahr work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Myrtha Spahr
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Myrtha Spahr
Publication number: HR01-1005175634, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Castle Classics, in Kallern, CHE-140.822.463, c/o Markus Meier, Langmattstrasse 11, 5625 Kallern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.09.2020.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung der klassischen Musik und die Veranstaltung von regelmässigen Konzerten sowie von weiteren Anlässen in der Schweiz und im Ausland. Gleichzeitig übernimmt der Verein Engagements von anderen Veranstaltern. Der Verein verfolgt keine Erwerbszwecke.
Mittel:
Spenden, Subventionen oder Zuwendungen aller Art, Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und Engagements sowie Überschüsse der Betriebsrechnung.
Eingetragene Personen:
Guggisberg, Stefan, von Belp, in Unterengstringen, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Zug, in Kallern, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnicans, Florian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spahr, Myrtha, von Wyssachen, in Cham, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züsli-Spahr, Marlene, von Luzern, in Hergiswil (NW), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004878485, Commercial Registry Office Zug, (170)
Zuger Sinfonietta, in Zug, CHE-109.174.204, Verein (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2019, Publ. 1004738787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggisberg, Stefan, von Belp, in Unterengstringen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Puntin Scagnetti, Flavio, von Cham, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spahr, Myrtha, von Wyssachen, in Cham, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Markus, von Zug, in Kallern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Markus, von Schänis, in Cham, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zaugg Abicht, Andrea, von Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4134041, Commercial Registry Office Zug, (170)
Zuger Sinfonietta, in Zug, CHE-109.174.204, Verein (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2015, Publ. 2497753).
Statutenänderung:
30.09.2017.
Domizil neu:
Baarerstrasse 8, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puntin Scagnetti, Flavio, von Cham, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Spahr, Myrtha, von Wyssachen, in Cham, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Weber, Katja, von Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Wirz, Kaspar, von Hombrechtikon, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Markus, von Zug, in Kallern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.