Norbert Sonderegger
domiciled in Oetwil, from Oberegg Active mandates: GCLS SARL, NeuerBoden AG and more Connected persons: Dominik Thor, Yannick Marco Doppler, Jeton Sejfullahu and more You can stay up to date through "Norbert Sonderegger", please log in or register free of charge.You are now following "Norbert Sonderegger"
Credit rating You can stay up to date through "Norbert Sonderegger", please log in or register free of charge.You are now following "Norbert Sonderegger"
|
Places where people with the name Norbert Sonderegger live
Sectors in which people with the name Norbert Sonderegger work
University
Other building work (incl. Interior finishing)
Fiduciary services
Architectural and engineering activities
University
Other building work (incl. Interior finishing)
Fiduciary services
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Norbert Sonderegger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Norbert Sonderegger
Publication number: HR01-1005965233, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GCLS GmbH, in Dietikon, CHE-427.155.206, Josef-Staub-Strasse 1, 8953 Dietikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben einer Privatschule im Bereich der Hochschulbildung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Thor, Dr. Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Sonderegger, Norbert, von Oberegg, in Oetwil an der Limmat, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005945972, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HS Treuhand GmbH, in Dietikon, CHE-110.285.342, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2020, Publ. 1005043867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mechner, André, von Basel, in Birmensdorf (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Norbert, von Oberegg, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005792633, Commercial Registry Office Aargau, (400)
NeuerBoden GmbH, in Baden, CHE-186.639.403, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005441121).
Statutenänderung:
26.06.2023. 26.06.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 336'343.14 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 316'257.67 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
NeuerBoden AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Norbert, von Oberegg, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Doppler, Yannick Marco, von Amlikon-Bissegg, in Sins, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Sejfullahu, Jeton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].