Rinaldo Signorell
domiciled in Herisau, from Surses Active mandates: Copro Comestible Produktions AG Connected persons: Pascal Andreas Wohlwender You can stay up to date through "Rinaldo Signorell", please log in or register free of charge.You are now following "Rinaldo Signorell"
Credit rating You can stay up to date through "Rinaldo Signorell", please log in or register free of charge.You are now following "Rinaldo Signorell"
|
Places where people with the name Rinaldo Signorell live
Sectors in which people with the name Rinaldo Signorell work
Meat and fish processing
Meat and fish processing
Private persons with the name Rinaldo Signorell
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rinaldo Signorell
Publication number: 3538875, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Copro Comestible Produktions AG, in Amriswil, CHE-106.787.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6989832).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg-Munzingen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof-Michel, Katharina, von Uttwil, in Amriswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signorell, Rinaldo, von Surses, in Herisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dobmann, Leander, von Luzern, in Eich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3851314, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Kompan GmbH, Flensburg (DE), Zweigniederlassung St. Gallen, bisher in St. Gallen, CH-020.9.002.067-5, Entwurf, Herstellung und Vertrieb von Spiel- und Freizeitgeräten aller Art usw. Zweigniederlassung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2005, S. 11, Publ. 3144158).
mit Hauptsitz in:
Flensburg (DE).
Firma neu:
Kompan GmbH, Flensburg (DE), Zweigniederlassung Herisau.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bruggebni 8, 9100 Herisau.
Firma Hauptsitz:
Kompan GmbH.
Rechtsform Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht.
Hauptsitz:
Flensburg (DE).
Statuten Hauptsitz:
Der Gesellschaftsvertrag datiert ursprünglich vom 04.10.1973 und wurde letztmals am 16.04.2002 geändert.
Zweck Hauptsitz neu:
Entwurf, Herstellung und Vertrieb von Spiel- und Freizeitgeräten aller Art. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Gesellschaften oder Unternehmungen, auch unter Übernahme der Geschäftsführung und der persönlichen Haftung, beteiligen;
die Geschäfte der Gesellschaft beschränken sich auf Deutschland.
Kapital Hauptsitz:
EUR 665'000.
Bekanntmachungen Hauptsitz:
Bundesanzeiger.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedel, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Flensburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Kompan AS, in Ringe (DK).
Stammeinlage:
EUR 665'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Signorell, Rinaldo Emilio, von Sur, in Herisau, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift (bisher: in St. Gallen).
Publication number: 3144158, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kompan GmbH, Flensburg (DE), Zweigniederlassung Zürich, bisher in Zürich, CH-020.9.002.067-5, Entwurf, Herstellung und Vertrieb von Spiel- und Freizeitgeräten aller Art, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2005, S. 20, Publ. 2853484).
mit Hauptsitz in:
Flensburg (DE).
Firma neu:
Kompan GmbH, Flensburg (DE), Zweigniederlassung St. Gallen.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Bionstrasse 4, 9015 St. Gallen.
Firma Hauptsitz:
Kompan GmbH.
Rechtsform Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht.
Hauptsitz:
Flensburg (DE).
Statuten Hauptsitz:
Der Gesellschaftsvertrag datiert ursprünglich vom 04.10.1973 und wurde letztmals am 16.04.2002 geändert.
Zweck Hauptsitz:
Der Gegenstand des Unternehmens sind Entwurf, Herstellung und Vertrieb von Spiel- und Freizeitgeräten aller Art. Die Gesellschaft darf sich auch an anderen Gesellschaften oder Unternehmungen, auch unter Übernahme der Geschäftsführung und der persönlichen Haftung, beteiligen. Die Geschäfte der Gesellschaft beschränken sich auf Deutschland.
Kapital Hauptsitz:
EUR 665'000.--.
Bekanntmachungen Hauptsitz:
Bundesanzeiger.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Apfel, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Svendborg (DK), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vukicevic, Stevan, von Oftringen, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kompan AS, in Ringe (DK), Gesellschafterin mit einer Stammeinlage von EUR 665'000.--, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Riedel, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Flensburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Signorell, Rinaldo Emilio, von Sur, in St. Gallen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.