Grégoire Seppey
domiciled in Hérémence, from Hérémence Active mandates: Albert Seppey et Fils SA Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Grégoire Seppey", please log in or register free of charge.You are now following "Grégoire Seppey"
Credit rating You can stay up to date through "Grégoire Seppey", please log in or register free of charge.You are now following "Grégoire Seppey"
|
Places where people with the name Grégoire Seppey live
Sectors in which people with the name Grégoire Seppey work
Production and processing of wooden goods
Production and processing of wooden goods
Private persons with the name Grégoire Seppey
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Grégoire Seppey
Publication number: HR02-1005633694, Commercial Registry Office Valais, (626)
Albert Seppey et Fils SA, à Hérémence, CHE-106.990.733, société anonyme (No. FOSC 204 du 20.10.2011, p.0, Publ. 6384644).
Nouvelle adresse:
Rue des Ateliers 16, 1987 Hérémence.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Seppey, Albert, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Seppey, Grégoire, de Hérémence, à Hérémence, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, secrétaire, avec signature individuelle, avec signature individuelle].
Publication number: 6347170, Commercial Registry Office Valais, (626)
Banque Raiffeisen Hérens société coopérative, à Hérémence, CH-626.5.002.207-1, société coopérative (No. FOSC 17 du 27.01.2009, p. 23, Publ. 4847678).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Genolet, Antoine, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature collective à deux;
Schafeitel, Marie-Claire, de Bussy-Chardonney, à Hérémence, membre, sans droit de signature;
Rong, Michel, de Evolène, à Arolla (Evolène), membre, sans droit de signature;
Moix, Jean, de Saint-Martin VS, à Saint-Martin VS, membre, sans droit de signature;
Rudaz, Jean-Michel, de Vex et Les Agettes, à Vex, membre, sans droit de signature;
Pannatier, Francis, de Vernamiège, à Vex, membre, sans droit de signature;
Beytrison, Pierre-André, de Evolène, à Sion, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Forclaz, Frédéric, de Evolène, à Evolène, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Haudères (Evolène), secrétaire avec signature collective à deux];
Seppey, Grégoire, de Hérémence, à Hérémence, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Freiholz, Jean-Pierre, de Bouloz, à Sion, administrateur, sans droit de signature [précédemment: de Bouloz, vice-président avec signature collective à deux];
Roh, Willy, de Conthey et Vétroz, à Vex, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Rong, Christophe, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Moix, Clément, de Saint-Martin VS, à Saint-Martin VS, administrateur, sans droit de signature;
Sierro, Benoît, de Hérémence, à Sierre, administrateur, sans droit de signature;
Cina, Dario, de Salgesch, à Saint-Léonard, président de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: à Grône, directeur avec signature collective à deux].
Publication number: 2798454, Commercial Registry Office Valais
Albert Seppey et Fils SA, à Hérémence, CH-626.3.001.422-5, exploitation d'une entreprise de menuiserie, d'ébénisterie et de tous travaux sur bois, société anonyme (FOSC no 203 du 22.10.2003, p. 13, publ. 1226544).
Inscription ou modification de personnes:
Seppey, Albert, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique];
Seppey, Grégoire, de Hérémence, à Hérémence, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle.