Marc Sen
domiciled in Eich, from Oberkirch Active mandates: reiheacht Marketing GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Marc Sen", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Sen"
Credit rating You can stay up to date through "Marc Sen", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Sen"
|
Places where people with the name Marc Sen live
Sectors in which people with the name Marc Sen work
Advertising services
Advertising services
Private persons with the name Marc Sen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marc Sen
Publication number: HR02-1005065240, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
ONE MOMENT FILMS GmbH, in Eich, CHE-301.050.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, S.0, Publ. 1716145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sen, Marc, von Oberkirch, in Eich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Roman Gerhard, von Amden, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005010571, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Reihe 8 Marketing GmbH, in Eich, CHE-203.306.152, Spillgässli 12, 6205 Eich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.10.2020.
Zweck:
Erbringung von Marketing-Dienstleistungen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.10.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Sen, Marc, von Oberkirch, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004975328, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Kelmendi & Sen AG, bisher in St. Gallen, CHE-199.713.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633317).
Statutenänderung:
03.09.2020.
Firma neu:
Julander Holding AG.
Sitz neu:
Bottighofen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 34, 8598 Bottighofen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Dienstleistungen in der Unternehmensberatung, im Marketing und PR. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum und Immobilien eerwerben, belasten, veräussern, halten, vermitteln und vewalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien ud Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sen, Marco, von Wald AR, in Heiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kelmendi, Qendrim, von Heiden, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Daniel, von Domat/Ems, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.