Beatrix Seliner
domiciled in Gams, from Schänis Active mandates: aunica gmbh Connected persons: Gion Capeder You can stay up to date through "Beatrix Seliner", please log in or register free of charge.You are now following "Beatrix Seliner"
Credit rating You can stay up to date through "Beatrix Seliner", please log in or register free of charge.You are now following "Beatrix Seliner"
|
Places where people with the name Beatrix Seliner live
Sectors in which people with the name Beatrix Seliner work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Beatrix Seliner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Beatrix Seliner
Publication number: HR01-1005931822, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
aunica gmbh, in Gams, CHE-418.794.442, c/o Beatrix Seliner, Gartenstrasse 2, 9473 Gams, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Beratung und Support, in den Bereichen General Management und Finanzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.12.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Seliner, Beatrix, von Schänis, in Gams, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Capeder, Gion, von Albula/Alvra, in Gams, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3121391, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Graubündner Kantonalbank, in Vaz/Obervaz, CHE-169.132.020, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001737).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liesch, Philipp, von Brienz/Brinzauls, in Albula/Alvra, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seliner, Beatrix, von Schänis, in Vaz/Obervaz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6106444, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Graubündner Kantonalbank, in Vaz/Obervaz, CH-350.9.000.519-1, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2010, S. 16, Publ. 5967514).
mit Hauptsitz in:
Chur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seliner, Beatrix, von Schänis, in Valbella (Vaz/Obervaz), mit Kollektivprokura zu zweien.