Werner Seitz
domiciled in Bern, from Berneck Active mandates: Werner Seitz - Politikanalyse und Politikvermittlung Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Werner Seitz", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Seitz"
Credit rating You can stay up to date through "Werner Seitz", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Seitz"
|
|
Werner Seitz
domiciled in Frauenfeld, from Köniz Active mandates: Seitz Phototechnik AG Connected persons: Urs Krebs, Peter Seitz You can stay up to date through "Werner Seitz", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Seitz"
Credit rating You can stay up to date through "Werner Seitz", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Seitz"
|
Places where people with the name Werner Seitz live
Sectors in which people with the name Werner Seitz work
Other freelance work
Manufacturing of other electrical equipment/appliances
Other freelance work
Manufacturing of other electrical equipment/appliances
Private persons with the name Werner Seitz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Werner Seitz
Publication number: 3645183, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PhotoCore AG, in Zürich, CHE-114.438.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2012, Publ. 6776164).
Statutenänderung:
19.06.2017.
Firma neu:
PhotoCore AG in Liquidation.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
c/o Jafar Amiri Parian, Neue Fossertstrasse 3, 8952 Schlieren.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Urs, von Dietlikon, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seitz, Peter, von Köniz, in Thundorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seitz, Werner, von Köniz, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amiri Parian, Jafar, iranischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6652942, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PhotoCore GmbH, in Zürich, CH-020.4.038.332-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2010, S. 35, Publ. 5958412).
Statuten neu:
17.04.2012.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.04.2012 und Bilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 117'385.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 95'521.33 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
PhotoCore AG.
Domizil neu:
Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, die Entwicklung und den Verkauf von Messgeräten, die Entwicklung und den Verkauf von Software sowie das Erbringen von Beratungsdienstleistungen im Bereich 3D-Messungen speziell in der Geodäsie, Fotogrammetrie und Softwareentwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 17.04.2012 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 80'000.00 verrechnet, wofür 800 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Nebenleistungspflichten des Gesellschafters sind aufgehoben.] [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amiri Parian, Jafar, iranischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Krebs, Urs, von Dietlikon, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seitz, Peter, von Köniz, in Thundorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seitz, Werner, von Köniz, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3678536, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Märtplatz, in Rorbas, CH-020.7.904.358-1, junge Menschen mit schlechten Startbedingungen unterstützen, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2006, S. 33, Publ. 3451602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Werner, von Berneck, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebneter, Werner, von Rorbas, in Rorbas, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumer, Elisabeth, von Freienstein-Teufen, in Freienstein-Teufen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Bernhard, von Krauchthal, in Freienstein-Teufen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pape, Urs, von Le Peuchapatte, in Neerach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brauchli, Hanna, von Weinfelden, in Rorbas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürsteler, Peter, von Richterswil, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Ursula, von Embrach und Pfungen, in Embrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschirky, Erich, von Hallau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Jürg, von Küsnacht ZH, in Rorbas, mit Kollektivunterschrift zu zweien.