Renato Seeholzer
domiciled in Jona, from Feusisberg Active mandates: WMP Real Estate AG Connected persons: Wilhelm Maurer, Thomas Bur, Pascal Schlegel You can stay up to date through "Renato Seeholzer", please log in or register free of charge.You are now following "Renato Seeholzer"
Credit rating You can stay up to date through "Renato Seeholzer", please log in or register free of charge.You are now following "Renato Seeholzer"
|
Places where people with the name Renato Seeholzer live
Sectors in which people with the name Renato Seeholzer work
General structural engineering
General structural engineering
Private persons with the name Renato Seeholzer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Renato Seeholzer
Publication number: HR01-1005925085, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WMP Real Estate AG, in Wetzikon (ZH), CHE-414.208.477, Tösstalstrasse 108, 8623 Wetzikon ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft betätigt sich als Generalunternehmerin und als Totalunternehmerin. Sie erbringt sämtliche Bauleistungen und Dienstleistungen für die Entwicklung, Planung und Errichtung von Bauwerken. Die Gesellschaft bezweckt ferner den Import und Export von Möbeln, Holzmaterialien, Baumaterialien und Haushaltartikeln sowie Handel mit Lebensmitteln und Blumen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Seeholzer, Renato, von Feusisberg, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Maurer, Wilhelm, von Egg, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schlegel, Pascal, von Flums, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bur, Thomas, von Günsberg, in Fehraltorf, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005908556, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WMP Real Estate AG, in Wetzikon (ZH), CHE-452.798.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361076). Gemäss Erklärung vom 29.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seeholzer, Renato, von Feusisberg, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Universe AG für Unternehmensberatung und Revision (CHE-107.902.795), in Zürich, Revisionsstelle;
Maurer, Simone, von Egg, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel, Pascal, von Flums, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Wilhelm, von Egg, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005361076, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WMP Real Estate AG, in Wetzikon (ZH), CHE-452.798.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Marcel Pius, von Bischofszell, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeholzer, Renato, von Feusisberg, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.