Bernhard Robert Schweizer
domiciled in Thalwil, from Wangen an der Aare and Oberentfelden Active mandates: Sensus Investor & Public Relations GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Bernhard Robert Schweizer", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Robert Schweizer"
Credit rating You can stay up to date through "Bernhard Robert Schweizer", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Robert Schweizer"
|
Places where people with the name Bernhard Robert Schweizer live
Sectors in which people with the name Bernhard Robert Schweizer work
Services regarding public relations
Services regarding public relations
Private persons with the name Bernhard Robert Schweizer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bernhard Robert Schweizer
Publication number: HR02-1006046114, Commercial Registry Office Berne, (36)
R. Schweizer & Cie. AG, in Wangen an der Aare, CHE-102.482.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Hans Jakob, von Oberentfelden und Wangen an der Aare, in Wangen an der Aare, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Bernhard Robert, von Wangen an der Aare, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Rudolf Arthur, von Wangen an der Aare, in Wangen an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005501236, Commercial Registry Office Berne, (36)
R. Schweizer & Cie. AG, in Wangen an der Aare, CHE-102.482.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971543).
Statutenänderung:
24.05.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Rudolf Arthur, von Wangen an der Aare, in Wangen an der Aare, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schweizer, Hans Jakob, von Oberentfelden und Wangen an der Aare, in Wangen an der Aare, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Schweizer, Bernhard Robert, von Wangen an der Aare, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005095301, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sensus Investor & Public Relations GmbH, in Zürich, CHE-114.343.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S.22, Publ. 4523222).
Statutenänderung:
02.02.2021.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
c/o Bernhard Schweizer, Wannenstrasse 6b, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Peter, von Engelberg, in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Bernhard, von Wangen an der Aare und Oberentfelden, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].