Dietrich Schwarz
domiciled in Meilen, from Chur Active mandates: Dietrich Schwarz Real Estate AG, isofloc AG Connected persons: Marie Louisa Schwarz, Michel Alder, Stefan Fechner and more You can stay up to date through "Dietrich Schwarz", please log in or register free of charge.You are now following "Dietrich Schwarz"
Credit rating You can stay up to date through "Dietrich Schwarz", please log in or register free of charge.You are now following "Dietrich Schwarz"
|
Places where people with the name Dietrich Schwarz live
Sectors in which people with the name Dietrich Schwarz work
Management of real estate portfolio properties
Production and processing of paper and carboard goods
Management of real estate portfolio properties
Production and processing of paper and carboard goods
Private persons with the name Dietrich Schwarz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dietrich Schwarz
Publication number: HR02-1005007836, Commercial Registry Office Zug, (170)
Central Energy AG, in Zug, CHE-108.584.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903655).
Statutenänderung:
30.09.2020.
Zweck neu:
Handel mit Energieprodukten und anderen Rohstoffen sowie ähnlichen Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail. [Mit Statutenänderung vom 30.09.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seubert, Andreas Michael Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burggraf und Graf zu Dohna-Schlodien, York Wilhelm Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meier, Markus Daniel, von Beromünster, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schwarz, Dietrich Burkhardt, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärli, Dr. Kilian, von Menznau, in Risch, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004552775, Commercial Registry Office Zurich
AGITEC AG, in Dällikon, CHE-205.385.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Dietrich Alois Josef, von Chur, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004472155, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dietrich Schwarz Real Estate AG, in Meilen, CHE-455.583.487, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1949821).
Domizil neu:
Austrasse 61, 8706 Meilen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Dietrich, von Chur, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].