Xaver Schuler
domiciled in Schwyz, from Rothenthurm Active mandates: Stuber Team AG Connected persons: Patrik Barmettler, Simone Stuber, Gerhard Stuber and more You can stay up to date through "Xaver Schuler", please log in or register free of charge.You are now following "Xaver Schuler"
Credit rating You can stay up to date through "Xaver Schuler", please log in or register free of charge.You are now following "Xaver Schuler"
|
Places where people with the name Xaver Schuler live
Sectors in which people with the name Xaver Schuler work
Other building work (incl. Interior finishing)
Other building work (incl. Interior finishing)
Private persons with the name Xaver Schuler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Xaver Schuler
Publication number: HR02-1005678768, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch, in Hitzkirch, CHE-113.216.857, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005610771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwiler, Herbert, von Sins, in Freienbach, Vizepräsident Konkordatsbehörde, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger, Beat, von Sins, in Baar, Mitglied Konkordatsbehörde, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dittli, Laura, von Gurtnellen, in Oberägeri, Mitglied Konkordatsbehörde, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuler, Xaver Erhard, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied Konkordatsbehörde, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005034637, Commercial Registry Office Zug, (170)
Hotel Alpstubli AG, bisher in Morschach, CHE-465.947.697, Aktiengesellschaft (vom 23.06.2017, Publ. 3598853).
Statutenänderung:
06.11.2020.
Firma neu:
Xaverio AG.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o Josef Schuler, Lorzenparkstrasse 8, 6330 Cham.
Zweck neu:
Erwerb und Veräusserung sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Xaver, von Schwyz, in Morschach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Josef, von Schwyz, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Morschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kaufhold, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schuler, Martha, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004937438, Commercial Registry Office Zug, (170)
Stuber Team AG, in Risch, CHE-105.967.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, S.0, Publ. 2068357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuber, Roger, von Risch, in Meierskappel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stuber, Gerhard, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stuber, Simone, von Risch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Notz, Ivo, von Dagmersellen, in Hünenberg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Xaver, von Rothenthurm, in Schwyz, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.