Christine Schürch
domiciled in Rüedisbach, from Seeberg Active mandates: Spezialitätenrösterei derkaffee GmbH, AS Engineering AG Connected persons: Daniel Sutter, Daniel Sutter You can stay up to date through "Christine Schürch", please log in or register free of charge.You are now following "Christine Schürch"
Credit rating You can stay up to date through "Christine Schürch", please log in or register free of charge.You are now following "Christine Schürch"
|
Places where people with the name Christine Schürch live
Sectors in which people with the name Christine Schürch work
Production of comestibles
Technical, physical and chemical testing
Production of comestibles
Technical, physical and chemical testing
Private persons with the name Christine Schürch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christine Schürch
Publication number: 3927687, Commercial Registry Office Berne, (36)
Spezialitätenrösterei derkaffee GmbH, in Wynigen, CHE-439.174.765, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6726014).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gütergemeinschaft zwischen Sutter Daniel, von Langnau im Emmental, in Rüedisbach (Wynigen) und Schürch Christine, von Seeberg, in Rüedisbach (Wynigen), Gesamteigentümer, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sutter, Daniel, von Langnau im Emmental, in Rüedisbach (Wynigen), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Signau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schürch, Christine, von Seeberg, in Rüedisbach (Wynigen), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Signau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publication number: 2627587, Commercial Registry Office Berne, (36)
AS Engineering AG, in Wynigen, CHE-101.931.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1179673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Dora, von Bösingen, in Bärau (Langnau im Emmental), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Christine, von Seeberg, in Rüedisbach (Wynigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6987490, Commercial Registry Office Berne, (36)
AS Engineering AG, in Signau, CH-035.3.028.506-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2010, S. 5, Publ. 5966156).
Statutenänderung:
14.12.2012.
Sitz neu:
Wynigen.
Domizil neu:
Dorf 8, 3474 Rüedisbach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Engineering, Herstellung, Installation und Betrieb von Energie- und elektronischen Systemen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten oder erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, veräussern, verwalten und vermieten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Daniel, von Langnau im Emmental, in Rüedisbach (Wynigen), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Signau];
Schürch, Christine, von Seeberg, in Rüedisbach (Wynigen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Signau].