Andreas Peter Schürch
domiciled in Huttwil, from Sumiswald Active mandates: Schürch & Co AG, Säge- und Hobelwerk, Autotransporte und Baumaterialien, Huttwil, Rohr Immo AG and more Connected persons: Stephanie Schürch-Schafer, Ruth Elisabeth Schürch, Peter Schürch-Bernold and more You can stay up to date through "Andreas Peter Schürch", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Peter Schürch"
Credit rating You can stay up to date through "Andreas Peter Schürch", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Peter Schürch"
|
Places where people with the name Andreas Peter Schürch live
Sectors in which people with the name Andreas Peter Schürch work
Sawmill operation
Management of real estate portfolio properties
Trade intermediaries in various areas
Transportation of passenger and freight by road
Operation of investment companies
Sawmill operation
Management of real estate portfolio properties
Trade intermediaries in various areas
Transportation of passenger and freight by road
Operation of investment companies
Private persons with the name Andreas Peter Schürch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andreas Peter Schürch
Publication number: HR02-1005729035, Commercial Registry Office Berne, (36)
SAMOT premium HOLDING AG, in Huttwil, CHE-115.799.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005111910).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Andreas Peter, von Sumiswald, in Huttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürch-Schafer, Stephanie, von Bösingen und Sumiswald, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005507191, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schürch & Co. A.G., Säge- und Hobelwerk, Autotransporte und Baumaterialien, Huttwil, in Huttwil, CHE-102.651.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004707742).
Statutenänderung:
16.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
accontax Markus Gfeller Treuhand AG (CHE-101.350.360), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Peter, von Sumiswald, in Huttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürch, Andreas Peter, von Sumiswald, in Huttwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-408.158.150), in Langenthal, Revisionsstelle;
Schürch, Ruth Elisabeth, von Sumiswald, in Huttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürch, Stephanie, von Sumiswald, in Huttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005111911, Commercial Registry Office Berne, (36)
SAMOT TRANSport AG, in Huttwil, CHE-113.831.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363281). Gemäss Erklärung vom 22.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
accontax Markus Gfeller Treuhand AG (CHE-101.350.360), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lusti, Andreas, von Nesslau, in Huttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Nesslau-Krummenau, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schürch, Andreas Peter, von Sumiswald, in Huttwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Schürch, Peter, von Sumiswald, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].