Silvio Schöpfer
domiciled in Schüpfheim, from Schüpfheim and Entlebuch Active mandates: Käse vom Schöpfer AG, Zentralschweizer Käsermeister Genossenschaft and more Connected persons: Margaretha Schöpfer-Brun, Albert Schöpfer, Daniela Rufener and more You can stay up to date through "Silvio Schöpfer", please log in or register free of charge.You are now following "Silvio Schöpfer"
Credit rating You can stay up to date through "Silvio Schöpfer", please log in or register free of charge.You are now following "Silvio Schöpfer"
|
Places where people with the name Silvio Schöpfer live
Sectors in which people with the name Silvio Schöpfer work
Production of comestibles
Associations and federations
Trading in food products
Trading in consumer goods
Production of comestibles
Associations and federations
Trading in food products
Trading in consumer goods
Private persons with the name Silvio Schöpfer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Silvio Schöpfer
Publication number: HR02-1005925319, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Käse vom Schöpfer AG, in Schüpfheim, CHE-463.791.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754108).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöpfer, Albert, von Entlebuch und Schüpfheim, in Schüpfheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schöpfer-Brun, Margaretha, von Entlebuch, in Schüpfheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöpfer, Silvio, von Entlebuch, in Schüpfheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rufener, Daniela, von Entlebuch, in Schüpfheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005645483, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Markt und Handels AG Schüpfheim, in Schüpfheim, CHE-258.381.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2021, Publ. 1005148737).
Statutenänderung:
28.12.2022.
Domizil neu:
Hauptstrasse 1, 6170 Schüpfheim.
Aktienkapital neu:
CHF 140'000.00 [bisher: CHF 105'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 140'000.00 [bisher: CHF 105'000.00].
Aktien neu:
1'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'050 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanella, Sandro, von Guttet-Feschel, in Schüpfheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Worni, Roland Markus, von Schwyz, in Schüpfheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger-Schrackmann, Irene, von Entlebuch, in Entlebuch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schöpfer, Silvio, von Entlebuch, in Schüpfheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004754108, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Käse vom Schöpfer AG, in Schüpfheim, CHE-463.791.355, Siggehuse 6, 6170 Schüpfheim, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.10.2019.
Zweck:
Verarbeitung von Milch in Käse und andere Milchprodukte nach marktwirtschaftlichen Prinzipien;
Handel mit Milch, Käse, Milchprodukten sowie Lebens- und Genussmitteln aller Art sowie Betrieb einer Käserei;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 30.10.2019 und Bilanz per 30.04.2019 übernimmt die Gesellschaft von Albert Schöpfer, von Entlebuch und Schüpfheim, in Schüpfheim, sein im Handelsregister nicht eingetragenes Einzelunternehmen Albert Schöpfer, Käserei, in Schüpfheim, mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 407'190.00 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Gesamtwerte von CHF 102'842.00 zum Gesamtpreise von CHF 304'348.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 204'348.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 30.10.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schöpfer, Albert, von Entlebuch und Schüpfheim, in Schüpfheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schöpfer-Brun, Margaretha, von Entlebuch, in Schüpfheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schöpfer, Silvio, von Entlebuch, in Schüpfheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.