Max Schneebeli
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: Stiftung Zürcher Schülerferien Connected persons: Filippo Franz Saverio Leutenegger, Damaris Nadine Varone, Ruth Kessler and more You can stay up to date through "Max Schneebeli", please log in or register free of charge.You are now following "Max Schneebeli"
Credit rating You can stay up to date through "Max Schneebeli", please log in or register free of charge.You are now following "Max Schneebeli"
|
Places where people with the name Max Schneebeli live
Sectors in which people with the name Max Schneebeli work
Operation of holiday cottages
Operation of holiday cottages
Private persons with the name Max Schneebeli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Max Schneebeli
Publication number: 5869854, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HEA Holzenergie AG, in Affoltern am Albis, CH-020.5.000.150-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 30, Publ. 5473978).
Postadresse neu:
Postfach 371, 8910 Affoltern am Albis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneebeli, Max, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Villiger, Markus, von Oberrüti, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Claude, von Winterthur, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregenzer, Peter, von Kilchberg ZH, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Urs, von Rehetobel, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
HEA Holzenergie AG, in A f f o l t e r n a m A l b i s, Erstellung und Betrieb eines Nahwärmeverbundes mit Holzfeuerung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.1999, S. 8704).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhli, Alfred, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneebeli, Max, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spörri, Reinhold, von Fischenthal, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Heizgenossenschaft Affoltern a.A. (HGA), in A f f o l t e r n a m A l b i s, Erstellung und Betrieb eines Nahwärmeverbundes mit Holzfeuerung, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.1999, S. 7543).
Firma neu:
HEA Holzenergie AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Erstellung und Betrieb eines Nahwärmeverbundes mit Holzfeuerung, der Bedarf an Waldschnitzeln ist primär aus dem Gemeindegebiet Affoltern am Albis und der Region zu decken;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.- [bisher: Anteilscheine: CHF 100.-].
Mitteilungen neu:
Mitteilung an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letztbekannte Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Generalversammlung vom 23.06.1999 hat die Umwandlung der Heizgenossenschaft Affoltern a.A. (HGA) in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das Unternehmen wird mit Aktiven und Passiven gemäss geprüfter Umwandlungsbilanz vom 30.06.1999 ohne Liquidation fortgeführt. [Die Statuten wurden am 23.06.1999 entsprechend geändert]. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu übernehmen.]. [gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneebeli, Kurt, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schleuniger, Peter, von Klingnau, in Affoltern am Albis, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneebeli, Max, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spörri, Reinhold, von Fischenthal und Affoltern am Albis , in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fröhli, Alfred, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liniger, Hans Ulrich, von Wohlen bei Bern, in Hausen am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien: Brüngger, Harry, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Blaser, Gerold, von Lauerz, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Jürg Rudolf, von Affoltern am Albis, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bechtiger, Andreas, von Mosnang, in Horgen, Revisionsstelle.