Marina Dolores Schmidt Lüscher
domiciled in Hausen, from Seon Active mandates: ImmoPorte GmbH, Real Plus Immobilien AG Connected persons: Mike Peter Hochuli, Jon Cantieni, Roland Lüscher and more You can stay up to date through "Marina Dolores Schmidt Lüscher", please log in or register free of charge.You are now following "Marina Dolores Schmidt Lüscher"
Credit rating You can stay up to date through "Marina Dolores Schmidt Lüscher", please log in or register free of charge.You are now following "Marina Dolores Schmidt Lüscher"
|
Places where people with the name Marina Dolores Schmidt Lüscher live
Sectors in which people with the name Marina Dolores Schmidt Lüscher work
Architectural and engineering activities
General structural engineering
Architectural and engineering activities
General structural engineering
Private persons with the name Marina Dolores Schmidt Lüscher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marina Dolores Schmidt Lüscher
Publication number: HR02-1006121176, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oekoplan Architekten GmbH, in Buchs (ZH), CHE-108.370.369, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005086683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt Lüscher, Marina Dolores, von Seon, in Hausen (AG), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Roland, von Seon, in Hausen (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 41 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005086683, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oekoplan Architekten GmbH, in Buchs (ZH), CHE-108.370.369, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3819265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cantieni, Jon, von Andeer, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Roland, von Seon, in Hausen (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 41 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schmidt Lüscher, Marina Dolores, von Seon, in Hausen (AG), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
BG Uhlmann/Blatter AG (CHE-276.322.684), in Steckborn, Gesellschafterin, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blatter, Heinrich, von Dägerlen, in Marthalen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2780757, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oekoplan Architekten GmbH, in Regensdorf, CHE-108.370.369, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6967306).
Statutenänderung:
11.04.2016.
Sitz neu:
Buchs ZH.
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 13a, 8107 Buchs ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt Lüscher, Marina Dolores, von Seon, in Hausen AG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Schmidt, Marina, von Zürich und Lax].