René R. Schmidlin
domiciled in Küssnacht am Rigi, from Mumpf and Riehen Active mandates: Baugesellschaft zum Sperber AG Connected persons: Lucien Paul Schmidlin You can stay up to date through "René R. Schmidlin", please log in or register free of charge.You are now following "René R. Schmidlin"
Credit rating You can stay up to date through "René R. Schmidlin", please log in or register free of charge.You are now following "René R. Schmidlin"
|
Places where people with the name René R. Schmidlin live
Sectors in which people with the name René R. Schmidlin work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name René R. Schmidlin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: René R. Schmidlin
Publication number: HR02-1006120311, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Baugesellschaft zum Sperber AG, bisher in Riehen, CHE-102.056.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005032413).
Statutenänderung:
25.08.2024.
Sitz neu:
Küssnacht (SZ).
Domizil neu:
c/o René Schmidlin, Allmigstrasse 5, 6403 Küssnacht am Rigi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und den Verkauf von Grundstücken, die Verwaltung und die Vermittlung von Liegenschaften sowie die Planung und Durchführung von Überbauungen von Grundstücken. Sie kann alle Geschäfte durchführen, die der Erreichung dieses Zwecks nützlich oder förderlich sind. Sie kann sich anderen Gesellschaften beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamma, Richard, von Wassen, in Oberägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, René, von Riehen, in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberägeri];
Schmidlin, Lucien P., von Oberwil (BL), in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwil (BL)].
Publication number: HR02-1005032413, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Baugesellschaft zum Sperber AG, in Riehen, CHE-102.056.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2009, S.6, Publ. 5038348).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, René, von Riehen, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gamma, Richard, von Wassen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmidlin, Lucien P., von Oberwil (BL), in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2139425, Commercial Registry Office Zug, (170)
L + R Schmidlin Holding AG, in Oberägeri, CHE-101.643.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 20, Publ. 5262290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter, Rita, von Basel und Bönigen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidlin, René, von Mumpf und Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Lucien, von Oberwil BL und Mumpf, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].