Tobias Patrik Schmid
domiciled in Oberdorf, from Binningen Active mandates: Tschudin + Heid AG, HRC Distribution GmbH Connected persons: Pasquale Caputi, Pascal Zurbriggen, Alexander Schmid and more You can stay up to date through "Tobias Patrik Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias Patrik Schmid"
Credit rating You can stay up to date through "Tobias Patrik Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias Patrik Schmid"
|
Places where people with the name Tobias Patrik Schmid live
Sectors in which people with the name Tobias Patrik Schmid work
Manufacturing of tool machinery
Trading in consumer goods
Manufacturing of tool machinery
Trading in consumer goods
Private persons with the name Tobias Patrik Schmid
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Tobias Patrik Schmid
Publication number: HR02-1004584579, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Pensionskasse der Tschudin + Heid AG, in Waldenburg, CHE-109.735.775, Stiftung (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2016, Publ. 2868435).
Name neu:
Pensionskasse der Tschudin + Heid AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 07.01.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Tobias, von Binningen, in Oberdorf (BL), Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gueng, Guido, von Basel, in Waldenburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, René, von Reigoldswil, in Titterten, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Patrick, von Hölstein, in Hendschiken, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1895299, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Pensionskasse der Tschudin + Heid AG, in Waldenburg, CHE-109.735.775, Stiftung (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1163619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krattiger, Anna, von Oberdorf BL, in Oberdorf BL, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gueng, Guido, von Basel, in Waldenburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, René, von Reigoldswil, in Titterten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Tobias, von Binningen, in Oberdorf BL, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1768059, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Tschudin + Heid AG, in Waldenburg, CHE-105.959.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1405583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Thomas, von Niederhelfenschwil, in Laufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Tobias Patrik, von Binningen, in Oberdorf BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krattiger, Anna, von Oberdorf BL, in Oberdorf BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valiba Treuhand AG (CHE-106.018.967), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Valiba Treuhand AG (CH-270.3.005.174-5)].