Ruedi Urs Schmid
domiciled in Eggersriet, from Nesslau Connected persons: Christian Ratzlaff, Christian Hojas, Helmut Steigele You can stay up to date through "Ruedi Urs Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Ruedi Urs Schmid"
Credit rating You can stay up to date through "Ruedi Urs Schmid", please log in or register free of charge.You are now following "Ruedi Urs Schmid"
|
Places where people with the name Ruedi Urs Schmid live
Sectors in which people with the name Ruedi Urs Schmid work
IT services
Management of real estate portfolio properties
IT services
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Ruedi Urs Schmid
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ruedi Urs Schmid
Publication number: HR02-1005926487, Commercial Registry Office Ticino, (501)
ROGE AG, finora in Eggersriet, CHE-114.617.420, società anonima (Nr. FUSC 88 del 08.05.2023, Pubbl. 1005740731).
Statuti modificati:
19.12.2023.
Nuova sede:
Gambarogno.
Nuovo recapito:
Via Vairano 107, 6575 S. Nazzaro.
Nuovo scopo:
Lo scopo della società è la gestione del proprio patrimonio e delle operazioni immobiliari di qualsiasi tipo. Può inoltre organizzare corsi di formazione di qualsiasi tipo e commerciare beni di ogni genere. La società può aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero, acquisire partecipazioni in altre società in Svizzera e all'estero e compiere tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi e stipulare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera o e-mail.
Nuova limitazione della trasferibilità:
[La limitazione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata.]. Secondo dichiarazione del 03.12.2008 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [finora: Gemäss Erklärung des Gründers vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Nuove persone iscritte o modifiche:
Schmid, Ruedi, da Nesslau, in Eggersriet, amministratore unico, con firma individuale [finora: membro del consiglio d'amministrazione, con firma individuale].
Publication number: HR02-1005905239, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Cybex AG, in Eggersriet, CHE-114.646.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005748590).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Rosmarie, von Flums, in Roggwil TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steigele, Dr. Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Glattfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Ruedi Urs, von Nesslau, in Eggersriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005740731, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ROGE AG, in St. Gallen, CHE-114.617.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797312).
Statutenänderung:
28.04.2023.
Sitz neu:
Eggersriet.
Domizil neu:
Höhe 864, 9034 Eggersriet.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung des eigenen Vermögens und lmmobiliengeschäfte aller Art. Sie kann zudem Schulungen irgendwelcher Art durchführen sowie den Handel mit Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwend, Roman, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Ruedi, von Nesslau, in Eggersriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.