Christian Schillig
domiciled in Steinhausen, from Bürglen (UR) Active mandates: Personal Kolin AG, Bäckerei Konditorei Confiserie Schillig GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christian Schillig", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Schillig"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Schillig", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Schillig"
|
Places where people with the name Christian Schillig live
Sectors in which people with the name Christian Schillig work
Temp agency services
Production of bread and pastry
Temp agency services
Production of bread and pastry
Private persons with the name Christian Schillig
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Schillig
Publication number: HR02-1004522279, Commercial Registry Office Uri, (120)
Walter Gisler Immobilien AG, in Altdorf (UR), CHE-105.547.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, Publ. 1603293).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schillig, Christian, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schillig-Gisler, Gabriela Agnes Monika, von Bürglen (UR) und Schattdorf, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bürglen (UR) und Schattdorf, Präsidentin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1603293, Commercial Registry Office Uri, (120)
Walter Gisler Immobilien AG, in Altdorf UR, CHE-105.547.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1320127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler Widmer, Jacqueline Helene, von Schattdorf, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schillig-Gisler, Gabriela Agnes Monika, von Bürglen UR und Schattdorf, in Altdorf UR, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schillig, Christian, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1049629, Commercial Registry Office Uri, (120)
Bäckerei Konditorei Confiserie Schillig GmbH, in Bürglen UR, CH-120.4.000.191-5, Klausenstrasse 147, 6463 Bürglen UR, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.08.2013.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Bäckerei, Konditorei und Confiserie und der Handel mit Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Bäckerei-Konditorei Schillig (CH-120.1.001.828-0 ), in Bürglen UR, gemäss Vertrag vom 23.08.2013 und Übernahmebilanz per 01.04.2013 mit Aktiven von CHF 244'344.30 und Passiven von CHF 176'175.70, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00.-- ausgegeben und CHF 48'168.60 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 23.08.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schillig, Christian, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schillig-Gisler, Gabriela Agnes Monika, von Schattdorf und Bürglen UR, in Altdorf UR, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.