Ueli Scheidegger
domiciled in Arni BE, from Sumiswald Active mandates: Leitungsbau GmbH Plus Connected persons: Andreas Bernhard, Christian Hadorn You can stay up to date through "Ueli Scheidegger", please log in or register free of charge.You are now following "Ueli Scheidegger"
Credit rating You can stay up to date through "Ueli Scheidegger", please log in or register free of charge.You are now following "Ueli Scheidegger"
|
Places where people with the name Ueli Scheidegger live
Sectors in which people with the name Ueli Scheidegger work
Underground lines and sewage treatment plants
Underground lines and sewage treatment plants
Private persons with the name Ueli Scheidegger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ueli Scheidegger
Publication number: 4111021, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Reber und Scheidegger PC-Beratung GmbH, in Ebikon, CHE-102.235.477, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, Publ. 5931270).
Firma neu:
Reber und Scheidegger PC-Beratung GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Luzernerstrasse 71a, 6030 Ebikon.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 08.03.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Peter, von Schangnau, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Scheidegger, Ueli, von Lützelflüh, in Ebikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3750215, Commercial Registry Office Aargau, (400)
LANDI Rued, Genossenschaft, in Schmiedrued, CHE-105.770.382, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 918949).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Ueli, von Trub, in Schmiedrued, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Christine, von Schlossrued und Walliswil bei Wangen, in Schmiedrued, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goldenberger, Elisabeth, von Schmiedrued, in Schmiedrued, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Walter, von Schmiedrued, in Schmiedrued, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5706100, Commercial Registry Office Berne, (36)
Leitungsbau GmbH Plus, in Leimiswil, CH-053.4.004.099-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 5, Publ. 5497128).
Statutenänderung:
01.06.2010.
Stammkapital neu:
CHF 51'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitungsbau GmbH Plus, in Leimiswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Ueli, von Sumiswald, in Arni bei Biglen (Arni BE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Arni bei Biglen (Arni BE) und mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hadorn, Christian, von Forst-Längenbühl, in Ochlenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bernhard, Andreas, von Lützelflüh, in Langenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].